Entreprise : TRANSPORTS PARIS - SIREN 378 855 571
Identité
Dénomination
TRANSPORTS PARIS
SIREN (siège)
378 855 571
Date d'immatriculation au RNE
22/02/1995
Date de fin de la personne morale
21/02/2094
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
41161.23 EUR
Adresse du siège
26 CHE DE L'ESCRIDE 83210 BELGENTIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRIL PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toulon
Nom, Prénom(s)
PARIS LAURENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1971
Commune de résidence
Pignans
Nom, Prénom(s)
PARIS ANGE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
Pignans
Nom, Prénom(s)
LEGOFF CHANTAL
Nom d'usage
PARIS
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
Pignans
Nom, Prénom(s)
RIOU CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Toulon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/12/2005
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1995
Siret
37885557100022
Code APE
602L
Origine du fonds
Création
Activité principale
Transports matériaux, négoce de matériaux
Adresse
26 CHE 26 CHEMIN DE L'ESCRIDE
83210 , Belgentier - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1990
Siret
37885557100014
Code APE
602L
Adresse
LD LE BEAL
83790 , PIGNANS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/021158
Date d'ajout
28/11/2019
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 28/11/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11112
Date d'ajout
16/10/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 14/10/2013 nommant Scp Br Associés prise en la personne de Me Michel Bes 59 Avenue Maréchal Foch 83000 Toulon liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
70263
Date d'ajout
06/02/2012
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Toulon rendue le 06/02/2012 nommant Mme Genin juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Brignoles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Draguignan. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Draguignan décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
22777
Date d'ajout
11/05/2007
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulon a prononcé en date du 10/05/2007 , le report de la date de cessation des paiements au 12/06/2005 , nom du juge commissaire : M. PERELLO , nom du liquidateur : Me BOR Henri
Numéro d'observation
13750
Date d'ajout
14/12/2005
Description
Jugement du tribunal de commerce de TOULON prononce en date du 12/12/2005 , la résolution du plan et la liquidation judiciaire , sous le numéro 2005J00514 , date de cessation des paiements 12/12/2005 désigne juge commissaire M. PERELLO , juge commissaire suppléant M. MASSAFERRO , liquidateur ME BOR HENRI 59 BD MARECHAL FOCH 83000 TOULON . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
2196
Date d'ajout
14/04/2004
Description
Jugement du tribunal de commerce de TOULON en date du 22/03/2004 nommant M. PERELLO juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
13598
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
6083
Date d'ajout
16/06/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 15/06/2000 , arrêtant le plan de continuation, , nomme commissaire à l'exécution du plan me Henri Bor , maintient représentant des créanciers me Henri Bor , nom du juge commissaire : Mr Tonini
Numéro d'observation
12124
Date d'ajout
06/12/1999
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulon En date du 02/12/1999 A autorisé la continuation de l'exploitation jusqu'au 19/12/1999
Numéro d'observation
4101
Date d'ajout
21/04/1999
Description
Le tribunal de commerce de Toulon , a prononcé en date du 19/04/1999 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire régime simplifié sous le numéro 99j00209 , date de cessation des paiements le 14/04/1999 , et a désigné juge commissaire Mr Tonini , juge commissaire suppléant Mr verdier , représentant créanciers me Henri Bor 59 Bd maréchal Foch 83000 Toulon Les déclarations de créances sont à déposer au représentant des créanciers dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.
Numéro d'observation
3930
Date d'ajout
14/04/1999
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de Toulon , en date du 14/04/1999
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 270 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 41 161.23 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).