Entreprise : SCI FRARI - SIREN 378 819 239
Identité
Dénomination
SCI FRARI
SIREN (siège)
378 819 239
Date d'immatriculation au RNE
06/08/1990
Début d’activité
11/06/1990
Date de fin de la personne morale
05/08/2040
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, construction et aménagement de tous biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou industriel.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
15651.48 EUR
Adresse du siège
AV JEAN GIONO 04100 MANOSQUE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ESPACE MIRABEAU HALL E
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOARIN PASCALE
Nom d'usage
VIDAL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Manosque
Nom, Prénom(s)
VIDAL ALAIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
Manosque
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/06/1990
Siret
37881923900021
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, construction et aménagement de tous biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou industriel.
Autres Activités
Acquisition, construction et aménagement de tous biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou industriel.
Adresse
AV JEAN GIONO
04100 , MANOSQUE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ESPACE MIRABEAU HALL E
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/08/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/07/1990
Siret
37881923900013
Code APE
702A
Adresse
MTE DES VRAIES RICHESSES
04100 , MANOSQUE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOT MONTOLIVE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
436
Date d'ajout
06/05/1999
Description
Modification concernant la personne morale Suivant Pv d'assemblée du 31 mars 1999, démission de M. Carpentier richard de ses fonctions de gérant et remplacement par M. Vidal Alain. À compter du 01/04/99
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
851
Date d'ajout
29/08/1995
Description
Modification concernant la personne morale **Suivant P.V. D'assemblée du 16 août 1995, transfert du siège de : Lot. Montolive - montée des vraies richesses - 04100 Manosque à espace Mirabeau Hall e - Av Jean Giono - 04100 Manosque. À compter du 16/08/95
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).