Entreprise : ETABLISSEMENTS J M L - SIREN 378 798 565
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS J M L
SIREN (siège)
378 798 565
Date d'immatriculation au RNE
16/11/1999
Date de fin de la personne morale
15/11/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
430000 EUR
Adresse du siège
ZAC LA TERRE AUX POULES 10440 TORVILLIERS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DE LA TERRE AUX POULES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LANGE JEAN , MICHEL , LOUIS , SERGE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1958
Commune de résidence
MESNIL LEROY
Nom, Prénom(s)
VANNINI DOMINIQUE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
CABINET GERARD COCHU
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
LE RAINCY
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/06/2006
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/11/1999
Siret
37879856500057
Nom commercial
L'ATELIER D'ART
Code APE
748K
Origine du fonds
Création
Activité principale
FABRICATION D'OBJETS POUVANT TOUCHER A LA PUBLICITE.
Adresse
ZAC LA TERRE AUX POULES
10440 , TORVILLIERS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TORVILLIERS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/03/1990
Siret
37879856500024
Code APE
744B
Adresse
24 RUE D EVREUX
92400 , COURBEVOIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1999
Siret
37879856500065
Code APE
748K
Adresse
14 RUE DE MANTES
92700 , COLOMBES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE CHALEBOURG 14A30
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/06/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2005
Siret
37879856500073
Code APE
748K
Origine du fonds
Création
Activité principale
Services administratifs, comptables et commerciaux, création, liés à l'objet social
Adresse
39 RUE DES PEUPLIERS
92000 , NANTERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1990
Siret
37879856500016
Code APE
748K
Adresse
16 RUE SAINT VALERY
95160 , MONTMORENCY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/05/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1994
Siret
37879856500032
Code APE
748K
Adresse
8 RUE AMBROISE CROIZAT
95100 , ARGENTEUIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/05/1997
Siret
37879856500040
Code APE
748K
Adresse
6 RUE DE LA FOSSE AUX LOUPS
95100 , ARGENTEUIL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 158
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
91368
Date d'ajout
07/12/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de TROYES en date du 30/11/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 07/12/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6270
Date d'ajout
05/12/2018
Description
Radiation du RCS le 05/12/2018 avec effet au 30/11/2018 Par jugement en date du 30/11/2018, le Tribunal de Commerce de Troyes a prononcé la Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al. 2 et R643-18 de ETABLISSEMENTS JML (SAS) (procédure ouverte le 18/04/2006).
Numéro d'observation
63556
Date d'ajout
28/07/2006
Description
Par jugement en date du 13/06/2006, Le Tribunal de Commerce de TROYES, A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SARL ETS JML, A MAINTENU MR GRAFFARD PHILIPPE JUGE COMMISSAIRE, A DESIGNE LA SCP CROZAT BARAULT MAIGROT EN QUALITE DE LIQUIDATEUR ET A NOMME ME CROZAT JEAN FRANCOIS POUR CONDUIRE LA MISSION AU SEIN DE LA SCP EN SON NOM. A AUTORISE LA POURSUITE D'ACTIVITE JUSQU'AU 30/06/2006, A MAINTENU LA MISSION DE L'ADMINISTRATEUR JUSQU'A CETTE DATE. A MIS FIN A LA PERIODE D'OBSERVATION. A DIT QUE LA CLOTURE DE CETTE PROCEDURE DEVRA ETRE SOUMISE AU TRIBUNAL DANS UN DELAI DE DEUX ANS A COMPTER DU PRONONCE DU PRESENT JUGEMENT.
Numéro d'observation
63553
Date d'ajout
28/07/2006
Description
Le tribunal de commerce de TROYES , a prononcé en date du 18/04/2006 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire régime simplifié , date de cessation des paiements le 13/04/2006 , et a désigné juge commissaire M.CASTANIER PHILIPPE , administrateur ME CONTANT PHILIPPE ASSOCIE AU SEIN DE LA SELARL CONTANT & CABOOTER DEMEURANT TROYES 7 RUE PITHOU avec pour mission : D'ASSISTANCE , représentant créanciers ME CROZAT JEAN FRANCOIS AU SEIN DE LA SCP CROZAT BARAULT MAIGROT MANDATAIRE JUDICIAIRE Les déclarations de créances sont à déposer au représentant des créanciers dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.
Numéro d'observation
2495
Date d'ajout
16/06/2006
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 13 JUIN 2006, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE EN COURS DE PROCEDURE MANDATAIRE LIQUIDATEUR : SCP CROZAT BARAULT MAIGROT (ME CROZAT) JUGE-COMMISSAIRE : MR GRAFFARD (PHILIPPE) ADMINISTRATEUR : ME CONTANT POURSUITE D'ACTIVITE AUTORISEE JUSQU'AU 30 JUIN 2006
Numéro d'observation
1775
Date d'ajout
24/04/2006
Description
Mention d'office PAR JUGEMENT EN DATE DU 18 AVRIL 2006, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE, SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS. DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 13 AVRIL 2006 JUGE-COMMISSAIRE : MR CASTANIER (PHILIPPE) MANDATAIRE JUDICIAIRE : SCP CROZAT BARAULT MAIGROT (ME CROZAT) ADMINISTRATEUR : ME CONTANT (PHILIPPE), 7 RUE PITHOU 10000 TROYES, AVEC UNE MISSION D'ASSISTANCE Date d'effet : 18/04/2006
Numéro d'observation
179
Date d'ajout
20/01/2000
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL : ANCIEN : ARGENTEUIL (95100) 6, RUE DE LA FOSSE AUX LOUPS NOUVEAU : TORVILLIERS (10440) ZAC DE LA TERRE AUX POULES Date d'effet : 01/01/2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).