Entreprise : GLM TRANSIT - SIREN 378 787 758
Identité
Dénomination
GLM TRANSIT
SIREN (siège)
378 787 758
Date d'immatriculation au RNE
26/07/1990
Début d’activité
02/11/1990
Date de fin de la personne morale
25/07/2089
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
L'importation ou à l'exportation de marchandises de toute sorte
Code APE
5229B - Affrètement et organisation des transports
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
5 RUE LUCIEN ROSENGART 22190 PLERIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HENRY DIDIER , JEAN , PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1958
Commune de résidence
Saint-Brieuc
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/11/1990
Siret
37878775800044
Code APE
5229B - Affrètement et organisation des transports
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
L'importation ou à l'exportation de marchandises de toute sorte
Autres Activités
L'importation ou à l'exportation de marchandises de toute sorte
Adresse
5 RUE LUCIEN ROSENGART
22190 , PLERIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/01/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/11/1990
Siret
37878775800028
Code APE
634A
Adresse
63 RUE CHAPTAL
22000 , SAINT-BRIEUC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/04/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/01/1993
Siret
37878775800036
Code APE
5229B - Affrètement et organisation des transports
Nature de l'établissement
Activité principale
Affrètement et organisation des transports
Adresse
25 RUE JULES LEQUIER
22190 , PLERIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3706
Date d'ajout
22/12/1997
Description
DEMISSION DE MR LE MORVAN GAETAN EN QUALITE DE CO-GERANT MR FALLU FRANCIS RESTE SEUL GERANT A COMPTER DU :30/10/97
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1623
Date d'ajout
30/05/1997
Description
NOMINATION DE MR FALLU FRANCIS EN QULAITE DE CO-GERANT A COMPTER DU :02/05/97
Numéro d'observation
975
Date d'ajout
05/04/1993
Description
TRANSFERT DU SIEGE ET DE L'ETABLISSEMENT DU 63 RUE CHAPTAL A ST-BRIEUC AU 25 RUE LECUYER A PLERIN 22190 A COMPTER DU 18.01.1993
Numéro d'observation
3474
Date d'ajout
12/12/1990
Description
TRANSFERT DU SIEGE DE 26 RUE DU BERRY SAINT BRIEUC A 63 RUE CHAPTAL, ZONE INDUSTRIELLE SAINT BRIEUC A COMPTER DU :14/09/90 PRISE D'ACTIVITE PAR CREATION D'UN FONDS, 63 RUE CHAPTAL, ZONE INDUSTRIELLE A SAINT BRIEUC ACTIVITE TOUTES OPERATIONS DE TRANSIT POUVANT SE RAPPORTER DE PRES OU DE LOIN A L'IMPORTATION OU A L'EXPORTATION DE MARCHANDISES DE TOUTE SORTE A COMPTER DU :01/11/90
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
AGREMENT NUMERO 4552 PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 8 NOVEMBRE 1990 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).