Entreprise : SCI DES CAPUCINS - SIREN 378 787 675
Identité
(Entreprise radiée le 08/11/2018)
Dénomination
SCI DES CAPUCINS
SIREN (siège)
378 787 675
Date d'immatriculation au RNE
27/07/1990
Fermeture de l'établissement - 37878767500024
- Date d'effet de la fermeture : 18/12/2017
Fermeture de l'établissement - 37878767500016
- Date d'effet de la fermeture : 06/09/2016
Date de fin de la personne morale
26/07/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1029030.87 EUR
Adresse du siège
93 AV HENRI FREVILLE 35200 RENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VALLEE FRANCK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
LECAT MARIE
Nom d'usage
ROYER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1948
Commune de résidence
Montauban-de-Bretagne
Nom, Prénom(s)
DUVAL ERIC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
Milizac-Guipronvel
Nom, Prénom(s)
TOUZE ARMELLE
Nom d'usage
ROBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
Montfort-sur-Meu
Nom, Prénom(s)
ROBERT RAYMOND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1944
Commune de résidence
Montfort-sur-Meu
Nom, Prénom(s)
DUVAL ALAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
Vauréal
Nom, Prénom(s)
KERSAINTGILLY DE LA VILLE COLVE FRANCOISE
Nom d'usage
JARNOUEN DE VILLARTAY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1927
Commune de résidence
Binic-Étables-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
LE GUEVEL MARINETTE
Nom d'usage
LECERF
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1935
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
ROYER THEODORE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Commune de résidence
Montauban-de-Bretagne
Nom, Prénom(s)
LE SAUX JOEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
LE SAUX PATRICK
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
LE SAUX JEAN-YVES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1950
Commune de résidence
Saint-Malo
Dénomination
FONCIERE MARINGAUX
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Rennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/09/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/06/1990
Siret
37878767500016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
1 RUE DE RENNES
35360 , MONTAUBAN-DE-BRETAGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/06/1990
Siret
37878767500024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
loueur de locaux (début : 22.06.1990)
Adresse
93 AV 93 Avenue Henri Fréville
35200 , Rennes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
68237
Date d'ajout
08/11/2018
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 30/12/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
67389
Date d'ajout
26/10/2018
Description
Dissolution à compter du 18/12/2017 siège de la liquidation fixé à RENNES, 93 avenue Henri Fréville. parution de la publicité légale : le Journal de Vitré du 12/10/2018
Numéro d'observation
19817
Date d'ajout
11/01/2017
Description
Transfert de siège et de l'établissement principal dans le ressort du greffe. * de 1 rue de Rennes 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE à 93 avenue Henri Fréville 35200 RENNES, à compter du 06/09/2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).