Entreprise : SCEV DU DOMAINE DES GLAUGES - SIREN 378 761 043
Identité
Dénomination
SCEV DU DOMAINE DES GLAUGES
Sigle
SCEV DU DOMAINE DES GLAUGES
SIREN (siège)
378 761 043
Date d'immatriculation au RNE
18/07/1990
Début d’activité
18/07/1990
Date de fin de la personne morale
17/07/2089
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Viticulteur,Recoltant-Manipulant, tous travaux de façons culturales de caractère viticole, aménagement et amendement des terres, plantation et replantation des vignes -Taille récolte -Vinification de la récolte - manipulation de stockage - Acht prisé à bail sous toutes formes que ce soit
Code APE
1102B - Vinification
Qualité
Actif agricole
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
DOMAINE DES GLAUGES 13430 EYGUIERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERKOWICZ RICHARD
Qualité
Administrateur provisoire
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1937
Commune de résidence
SAINT QUENTIN
Nom, Prénom(s)
MARTIN PIERRE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
BOUZY
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/07/1990
Siret
37876104300017
Code APE
1102B - Vinification
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Viticulteur,Recoltant-Manipulant, tous travaux de façons culturales de caractère viticole, aménagement et amendement des terres, plantation et replantation des vignes -Taille récolte -Vinification de la récolte - manipulation de stockage - Acht prisé à bail sous toutes formes que ce soit
Autres Activités
Vinification
Adresse
DOMAINE DES GLAUGES
13430 , EYGUIERES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1798
Date d'ajout
08/06/2006
Description
Par jugement en date du 30.05.2006, le TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS a étendu la procédure de Redressement Judiciaire ouverte le 12.08.2003, converti en liquidation judiciaire le 23.03.2004 à l'encontre de la Société d'Exploitation des Vignoles WARIS ( siège social : 51190 AVIZE - 59 Rte de Cramant - RCS EPERNAY 780 357 323) à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION VITICOLE DU DOMAINE DES GLAUGES et a ordonné la confusion des patrimoines et dit que la procédure se poursuivrait dans le cadre d'une seule procédure de liquidation judiciaire confondue et dénommée : SCEV WARIS - SCEV DU DOMAINE DES GLAUGES avec nomination du juge-commissaire : M. Michel VANDESOMPELE , d'un mandataire ad-hoc : SCP BERKOWICZ-HENNEAU - Maître Richard BERKOWICZ (5 bd Roosevelt - 02100 ST QUENTIN) et du liquidateur : SCP DARGENT MORANGE TIRMANT , mission conduite par Maître J.F. DARGENT - 34 Rue des Moulins - 51100 REIMS) , a fixé la date de la cessation des paiements au 31.07.2003 -
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1473
Date d'ajout
17/05/2004
Description
Mention d'office PAR ORDONNANCE EN DATE DU 23.01.2004, M. LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS A NOMME MAITRE RICHARD BERKOWICZ EN QUALITE (5 BD ROOSEVELT - 02100 SAINT QUENTIN ) EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE Date d'effet : 23/01/2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).