Entreprise : S E M ETUDES IMMOBILIER SUD OISE - SIREN 378 753 966
Identité
(Entreprise radiée le 09/11/2022)
Dénomination
S E M ETUDES IMMOBILIER SUD OISE
Sigle
SEMEISO
SIREN (siège)
378 753 966
Date d'immatriculation au RNE
06/08/1990
Date de fin de la personne morale
05/08/2089
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration
Capital social
250000 EUR
Adresse du siège
181 RUE HENRY BESSEMER 60100 CREIL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAMBRE FABIENNE
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Creil
Dénomination
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Amiens
Dénomination
DALKIA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Saint-André-lez-Lille
Dénomination
LYONNAISE DES EAUX FRANCE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
FIDUCIAIRE COMPTABLE DU BEAUVAISIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Beauvais
Dénomination
SECODEX
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Gouvieux
Dénomination
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PICARDIE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Amiens
Dénomination
MAIRIE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Creil
Dénomination
E R O M ETUDES ET REALISATIONS OLEO MECANIQUES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Villers-Saint-Paul
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1990
Siret
37875396600019
Code APE
703D
Adresse
8 RUE DES USINES
60100 , CREIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/11/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1990
Siret
37875396600027
Enseigne
SEMEISO
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La gestion de tous ensembles immobiliers à caractère commercial industriel ou tertiaire; et plus généralement de toutes infras tructures; l'étude d'opérations d'aménagement de zones à vocation commerciale industrielle ou tertiaire ainsi que des équipements publics ou privés complémentaires (à l'exclusion des opéra tions d'aménagement elles memes) Realisation de toutes études économiques ou financières et prestation de services aux entreprises
Adresse
181 RUE 181 Rue Henry Bessemer
60100 , Creil - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15298
Date d'ajout
09/11/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Compiegne en date du 09/11/2022, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SCP Angel-Hazane- Duval représentée par Me Denis Hazane . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 09/11/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15298
Date d'ajout
09/11/2022
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Numéro d'observation
54815
Date d'ajout
15/06/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Compiegne en date du 15/06/2016 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2016J00144 désigne liquidateur SCP Angel-Hazane représentée par Me Denis Hazane 24 Rue Notre-Dame de Bon Secours 60200 Compiègne , met fin à la mission de l'administrateur V&V en la personne de Me Daniel Valdman 8 IMP Jean-Claude Chabanne 95302 PONTOISE
Numéro d'observation
53293
Date d'ajout
20/04/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Compiegne , prononce en date du 20/04/2016 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2016J00144 , date de cessation des paiements le 01/01/2015 désigne Administrateur Me Valdman Daniel 8 Impasse Jean-Claude Chabanne 95302 Cergy Pontoise Cedex Mandataire judiciaire SCP Angel-Hazane représentée par Me Denis Hazane 24 Rue Notre-Dame de Bon Secours 60200 Compiègne , , et ouvre une période d'observation expirant le 20/10/2016 . Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
44221
Date d'ajout
08/07/2015
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 17/06/2015
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
06/08/1990
Description
Historique des observations depuis le 06/08/1990 : Du 18 octobre 2005 : inscription modificative : Ancienne dénomination au 14 juin 2005 : S.E.M.L. VILLE ET DEVELOPPEMENT
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).