Entreprise : SCI BASSE VILAINE - SIREN 378 708 960
Identité
(Entreprise radiée le 03/05/2017)
Dénomination
SCI BASSE VILAINE
SIREN (siège)
378 708 960
Date d'immatriculation au RNE
20/07/1990
Date de fin de la personne morale
19/07/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
15 RUE DE PARIS 35220 CHATEAUBOURG FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROBERT MARIE
Nom d'usage
BRUNET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1924
Commune de résidence
Châteaubourg
Nom, Prénom(s)
BRUNET ODILE
Nom d'usage
MERIENNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1949
Commune de résidence
Châteaubourg
Nom, Prénom(s)
MOREL CLAUDINE
Nom d'usage
BRUNET
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
Châteaubourg
Nom, Prénom(s)
BRUNET BENEDICTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1973
Commune de résidence
BRUXELLES
Nom, Prénom(s)
BRUNET FABIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1978
Commune de résidence
Châteaugiron
Nom, Prénom(s)
BRUNET ALEXANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1974
Commune de résidence
Châteaubourg
Nom, Prénom(s)
MAHO LYDIA
Nom d'usage
BRUNET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
Hennebont
Nom, Prénom(s)
BRUNET ANTOINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1978
Commune de résidence
Guerlédan
Nom, Prénom(s)
BRUNET MARIANNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1983
Commune de résidence
Hennebont
Nom, Prénom(s)
BRUNET BORIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1975
Commune de résidence
Questembert
Nom, Prénom(s)
PEAN MARTINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Commune de résidence
Châteaubourg
Nom, Prénom(s)
BRUNET JULIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1976
Commune de résidence
La Bouëxière
Nom, Prénom(s)
BRUNET ROSELYNE
Nom d'usage
POLLET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1955
Commune de résidence
Vertou
Nom, Prénom(s)
BRUNET EDITH
Nom d'usage
BOINOT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1944
Commune de résidence
Châteaubourg
Nom, Prénom(s)
BRUNET REGINE
Nom d'usage
DREVILLON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
Orvault
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/06/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/06/1990
Siret
37870896000018
Code APE
702C
Adresse
16 RUE DE PARIS
35220 , CHATEAUBOURG - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/02/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/06/1990
Siret
37870896000026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
propriété gestion administration de tous biens (début : 06.06.1992)
Adresse
15 RUE 15 Rue de Paris
35220 , Châteaubourg - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
29540
Date d'ajout
03/05/2017
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 28/02/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
28323
Date d'ajout
11/04/2017
Description
Dissolution à compter du 28/02/2017 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 28/02/2017 parution de la publicité légale 7 JOURS - LES PETITES AFFICHES du 07/04/2017
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
20/07/1990
Description
Historique des observations depuis le 20/07/1990 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 28.10.1990 AU 06.06.1992, CHATEAUBOURG, 16 DE PARIS.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé 15 rue de Paris 35220 Châteaubourg : Observation depuis le 20/07/1990 : - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 28.06.1990 AU 06.06.1992, CHATEAUBOURG, 15 RUE DE PARIS, CREATION, TRANSFERE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).