Entreprise : SCI ANTEIRA - SIREN 378 656 276
Identité
Dénomination
SCI ANTEIRA
SIREN (siège)
378 656 276
Date d'immatriculation au RNE
23/11/2010
Début d’activité
12/10/2010
Date de fin de la personne morale
22/11/2090
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Exploitation d'un immeuble.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
17 RUE DE PARIS 77420 CHAMPS-SUR-MARNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RIBEIRO CERQUEIRA MARIA , LUISA
Nom d'usage
ANTUNES FERNANDES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Le Plessis-Trévise
Nom, Prénom(s)
ANTUNES FERNANDES FERNANDO , AMARO
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1952
Commune de résidence
Champs-sur-Marne
Établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/2023
Type d'établissement
Principal fermé
Date début d’activité
12/10/2010
Siret
37865627600029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation d'un immeuble.
Adresse
60 RUE DE LA LIBERATION
77340 , PONTAULT-COMBAULT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/09/2023
Siret
37865627600037
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
17 RUE DE PARIS
77420 , CHAMPS-SUR-MARNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/06/1990
Siret
37865627600011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
48 RUE DU GENERAL DE GAULLE
94350 , VILLIERS-SUR-MARNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
23235
Date d'ajout
04/12/2023
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Meaux à compter du 01/09/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
27/11/2023
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
23/11/2010
Description
: Actes constitutifs déposés au Tribunal de Commerce de Créteil le 28 Juin 1990. Ancien siège : 48 Rue du Général de Gaulle 94350 VILLIERS SUR MARNE.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).