Entreprise : TEO SA - SIREN 378 648 372
Identité
(Entreprise radiée le 27/11/2020)
Dénomination
TEO SA
SIREN (siège)
378 648 372
Date d'immatriculation au RNE
13/07/1990
Date de fin de la personne morale
12/07/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à directoire (sans autre indication)
Capital social
2362959.77 EUR
Adresse du siège
23 RUE AUX MOINES 10000 TROYES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERSIN BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Troyes
Nom, Prénom(s)
E. CAHR MICHAEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1940
Commune de résidence
USA
Nom, Prénom(s)
LEGRAND REGIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
FOLLET MICHELLE , LAURA , JEANNE
Nom d'usage
ROUSSELOT
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
Corbeil-Essonnes
Nom, Prénom(s)
PICARD JOEL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1944
Commune de résidence
Malakoff
Nom, Prénom(s)
GIRAUD JEAN-MARC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1946
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
RIVOALLAN JEAN-PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1949
Commune de résidence
Nogent-sur-Marne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/06/1990
Siret
37864837200019
Adresse
9 RUE DE GOURNAY
10000 , TROYES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/09/1997
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/07/1990
Siret
37864837200027
Code APE
173Z
Origine du fonds
Autre
Activité principale
La société a pour objet : La teinture, l'apprêt, l'ennoblissement de toutes matières textiles et généralement la fabrication et le traitement de tous procédés textiles. Toutes opérations d'importation et l'exportation avec tous pays des produits visés ci-dessus, et toutes autres productions.
Adresse
23 RUE 23 rue aux Moines
10000 , Troyes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7063
Date d'ajout
27/11/2020
Description
Par jugement en date du 25/11/2020, le tribunal de commerce de Troyes a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif (L. 622-30) de TEO SA (procédure ouverte le 03/03/1997).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
958
Date d'ajout
14/02/2008
Description
Par jugement en date du 11.09.07, le Tribunal de Commerce de Troyes a désigné Mr LOUBATIER (OLIVIER), en qualité de juge commissaire, en remplacement de Mr Naudin (Jean-Paul).
Numéro d'observation
1031
Date d'ajout
06/03/2000
Description
Changement de juge-commissaire Par jugement en date du 07 février 2000, le tribunal de commerce de Troyes a nommé en qualité de nouveau juge-commissaire, Mr Naudin à compter du 07 février 2000
Numéro d'observation
849
Date d'ajout
05/02/1998
Description
Nomination d'un (ou des) organe(s) de procédure Par jugement en date du 12 janvier 1998, la Scp Crozat Barault Maigrot a été nomme dans la procédure, Me Crozat conduira ladite mission au sein de la société et en son nom à compter du 12 janvier 1998
Numéro d'observation
3663
Date d'ajout
29/09/1997
Description
Changement de juge-commissaire Par jugement en date du 15 septembre 1997, le tribunal de commerce de Troyes a nommé en qualité de nouveau juge-commissaire, Mr Jaillant à compter du 15 septembre 1997
Numéro d'observation
3000
Date d'ajout
04/08/1997
Description
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire Par jugement en date du 29 juillet 1997, le tribunal de commerce de Troyes a prononcé la liquidation judiciaire. Liquidateur : Me Crozat autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 28 septembre 1997 et maintient Me Contant, administrateur, pendant cette période avec les mêmes pouvoirs à compter du 29 juillet 1997 Date d'effet : 29/07/1997
Numéro d'observation
836
Date d'ajout
05/03/1997
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire régime général Par jugement en date du 03 mars 1997, le tribunal de commerce de Troyes a prononcé l'ouverture d'une procédure, régime général, de redressement judiciaire, sur dépôt de bilan date de cessation des paiements : 23 septembre 1996 date de fin de période d'observation : 07 Septembre 1997 juge-commissaire : Mr Jaulgey juge-commissaire suppléant : Mr Jaillant représentant des créanciers : Me Crozat administrateur : Me Contant (mission d'assurer seul et entièrement la société) à compter du 03 mars 1997 Date d'effet : 03/03/1997
Numéro d'observation
4271
Date d'ajout
11/10/1995
Description
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social À compter du 23 juin 1995
Numéro d'observation
2962
Date d'ajout
27/07/1993
Description
Changement de juge-commissaire Par jugement en date du 26 juillet 1993, le tribunal de commerce de Troyes a mis fin à la mission de Mr Itart-Longueville en qualité de juge-commissaire à compter du 26 juillet 1993
Numéro d'observation
875
Date d'ajout
23/02/1993
Description
Nomination d'un (ou des) organe(s) de procédure Par jugement en date du 08 février 1993, le tribunal de commerce de Troyes a nommé Me Crozat en remplacement de Me de Ravel d'Esclapon à compter du 8 février 1993
Numéro d'observation
3632
Date d'ajout
02/10/1992
Description
Homologation du plan de redressement Par jugement en date du 28 septembre 1992 le tribunal de commerce de Troyes, prononcé l'homologation du plan de continuation maintient juge-commissaire : Mr Jaugley représentant des créanciers : Me de Ravel d'Escaplon nomme Me contant commissaire à l'exécution du plan à compter du 28/09/92 Date d'effet : 28/09/1992
Numéro d'observation
3425
Date d'ajout
21/09/1992
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) Par jugement en date du 7 septembre 1992 le tribunal de commerce de Troyes à prolonge la période d'observation jusqu'au 28 septembre 1992 à compter du 07/09/92
Numéro d'observation
3302
Date d'ajout
04/09/1992
Description
Changement de juge-commissaire Par jugement en date du 28 août 1992, le tribunal de Troyes a nommé en qualité de nouveau juge-commissaire Mr Jaulgey Daniel à compter du 28/08/92
Numéro d'observation
2813
Date d'ajout
21/07/1992
Description
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social À compter du 15/05/92
Numéro d'observation
1122
Date d'ajout
06/03/1992
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire procédure simplifiée Par jugement en date du 02 mars 1992, le tribunal de commerce de Troyes a prononcé l'ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire, sur dépôt de bilan date de cessation des paiements : 25 février 1992 juge-commissaire : Mr Itart Longueville juge-commissaire adjoint : Mr le borgne administrateur : Me contant expert : Mr Noël Francis, 36, bd de la paix à Reims représentant des créanciers : Me de Ravel d'Esclapon à compter du 2 mars 1992 Date d'effet : 02/03/1992
Numéro d'observation
893
Date d'ajout
27/02/1992
Description
Déclaration de cessation des paiements Déclaration de cessation des paiements déposée au greffe du tribunal de commerce de Troyes le 25 février 1992 Date d'effet : 25/02/1992
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).