Entreprise : CAMADIS - SIREN 378 638 175
Identité
(Entreprise radiée le 13/05/2024)
Dénomination
CAMADIS
SIREN (siège)
378 638 175
Date d'immatriculation au RNE
19/07/1990
Date de fin de la personne morale
18/07/2089
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
38115 EUR
Adresse du siège
RTE DE GENEVE 74130 BONNEVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PAZ MICHEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
Les Villards-sur-Thônes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/01/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
09/05/1990
Siret
37863817500018
Enseigne
INTERMARCHE
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation du fonds de distribution à dominante alimentaire situé à BONNEVILLE (74130) route de Genève, sous l'enseigne INTERMARCHE.
Adresse
RTE DE GENEVE
74130 , BONNEVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F08/003990
Date d'ajout
29/09/2008
Description
Modification autre MR SACCOCCIO SANDRO PRESIDENT EST PARTANT MME VERPILLET SYLVIE NOUVEAU MEMBRE EST NOMMEE DIRECTEUR GENERAL MR WITKOWSKI STANISLAS NOUVEAU MEMBRE EST NOMME PRESIDENT. DECISION AG ET DECISION DU PRESIDENT EN DATE DU 1ER SEPTEMBRE 2008 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : L'ESSOR SAVOYARD EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2008 date d'effet : 01/09/2008
Numéro d'observation
F07/002260
Date d'ajout
19/04/2007
Description
Modification autre NOUVELLE DATE CLOTURE EXERCICE SOCIAL : 31 DECEMBRE ANCIENNE : 31 AOUT MR MARCON PHILIPPE PRESIDENT EST PARTANT. MR SACCOCCIO SANDRO NOUVEAU MEMBRE EST NOMME PRESIDENT. DECISION AG EN DATE DU 28 MARS 2007 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES L'ESSOR SAVOYARD EN DATE DU 13 AVRIL 2007 date d'effet : 28/03/2007
Numéro d'observation
F07/001710
Date d'ajout
02/02/2007
Description
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social ET CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL DECISION PRISE EN AG DU 27/12/2006 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES LE MESSAGER EN DATE DU 01/02/2007 date d'effet : 27/12/2006
Numéro d'observation
F06/002978
Date d'ajout
29/08/2006
Description
Modification autre MR BEGOC BRUNO PRESIDENT EST PARTANT. MR MARCON PHILIPPE NOUVEAU MEMBRE EST NOMME PRESIDENT. NOUVELLE ENSEIGNE SIEG ET ETS PRINCIPAL : INTERMARCHE ANCIENNE : SUPERU ANNONCES LEGALES ESSOR SAVOYARD EN DATE DES 20 JUILLET ET 31 AOUT 2006 date d'effet : 03/07/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).