Entreprise : COLOMBET ESSER GAUBERT ASSOCIES - SIREN 378 638 001
Identité
Dénomination
COLOMBET ESSER GAUBERT ASSOCIES
SIREN (siège)
378 638 001
Date d'immatriculation au RNE
30/07/1990
Début d’activité
01/04/1990
Date de fin de la personne morale
29/07/2040
Date de clôture
31/07
Nature de l'entreprise
Libérale règlementée, Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
EXPERTISE COMPTABLE ET COMMISSARIAT AUX COMPTES
Code APE
6920Z - Activités comptables
Capital social
30000 EUR
Adresse du siège
52 AV DE LA MAVERIA 74940 ANNECY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE VERT TILLEUL
Représentants
Nom, Prénom(s)
COLOMBET LAURENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1972
Commune de résidence
Annecy
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1990
Siret
37863800100024
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Libérale règlementée, Commerciale
Activité principale
EXPERTISE COMPTABLE ET COMMISSARIAT AUX COMPTES
Autres Activités
EXPERTISE COMPTABLE ET COMMISSARIAT AUX COMPTES
Adresse
52 AV DE LA MAVERIA
74940 , ANNECY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE VERT TILLEUL
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/07/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1990
Siret
37863800100016
Code APE
6920Z - Activités comptables
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités comptables
Adresse
9 Q AV D ALBIGNY
74000 , ANNECY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE MATIGNON
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance d'Annecy a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F08/003165
Date d'ajout
23/06/2008
Description
Départ de co-gérant(s) CO-GERANT PARTANT : Monsieur GAUBERT Philippe date d'effet : 10/01/2008
Numéro d'observation
F97/005010
Date d'ajout
18/12/1997
Description
Augmentation du capital PASSE DE 50.000 A 150.000 F A COMPTER DU 25.07.1997
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).