Entreprise : DU VIEUX CHATEAU - SIREN 378 610 729
Identité
Dénomination
DU VIEUX CHATEAU
SIREN (siège)
378 610 729
Date d'immatriculation au RNE
30/08/1990
Début d’activité
01/02/1990
Date de fin de la personne morale
29/08/2030
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activités principales de l’objet social
Agriculture : polyculture , élevage (chèvres)
Code APE
0124Z - Culture de fruits à pépins et à noyau
Qualité
Actif agricole
Capital social
43725 EUR
Adresse du siège
319 CHE LA COUR 26110 BESIGNAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUBERT AURELIEN , JEAN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1997
Commune de résidence
Bésignan
Nom, Prénom(s)
AUBERT ALAIN , JEAN , ALBERT
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1966
Commune de résidence
Bésignan
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1990
Siret
37861072900014
Code APE
0124Z - Culture de fruits à pépins et à noyau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Agriculture : polyculture , élevage (chèvres)
Autres Activités
Elevage d'ovins et de caprins,Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques,Culture de fruits à pépins et à noyau
Adresse
319 CHE LA COUR
26110 , BESIGNAN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Valence a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Romans Sur Isère.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F03/002556
Date d'ajout
19/12/2003
Description
Transformation de la société SUIVANT P.V D'ASSEMBLEE EN DATE DU 28 NOVEMBRE 2003 DEMISSION DE MME CLAUDE AUBERT DE SES FONCTIONS DE GERANTE M. ALAIN AUBERT RESTE SEUL GERANT. TRANSFORMATION DU GAEC EN EARL REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL D'UN MONTANT DE 699.60 EUROS POUR LE RAMENER DE 44.424,60 EUROS A 43.725 EUROS MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL LE 30 AVRIL DE CHAQUE ANNEE AU LIEU DU 31 DECEMBRE DEPOT D'ACTES N° 1608 DU 19/12/03 JOURNAL PUBLICATEUR : L'AGRICULTURE DROMOISE DU 04/12/03 date d'effet : 01/01/2004
Numéro d'observation
F95/001234
Date d'ajout
27/06/1995
Description
Changement de gérant SUIVANT P.V D'ASSEMBLEE EN DATE DU 8 JUIN 1995, MME AUBERT CLAUDE NEE ESPIEU A ETE NOMMEE EN QUALITE DE CO-GERANT EN REMPLACEMENT DE M. AUBERT JEAN. DEPOT D'ACTE NÈ570 DU 27.06.95 EFFET AU 01.07.95
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 291 500.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 44 438.89 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).