Entreprise : SCI LA TERRE - SIREN 378 604 631
Identité
Dénomination
SCI LA TERRE
Sigle
S.C.I. LA TERRE
SIREN (siège)
378 604 631
Date d'immatriculation au RNE
12/07/1990
Début d’activité
29/05/1990
Date de fin de la personne morale
11/07/2089
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou Autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
9 RUE DE PARIS 53000 LAVAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUY GERARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1950
Commune de résidence
Laval
Nom, Prénom(s)
GUY LAURENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1970
Commune de résidence
Laval
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/05/1990
Siret
37860463100036
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou Autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis.
Autres Activités
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou Autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis.
Adresse
9 RUE DE PARIS
53000 , LAVAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/05/1990
Siret
37860463100010
Code APE
702A
Adresse
82 RUE DU PONCEAU
53000 , LAVAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/09/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/2001
Siret
37860463100028
Code APE
702A
Adresse
130 QUAI D'AVESNIERES
53000 , LAVAL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
APPT N°2
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4285
Date d'ajout
26/06/2018
Description
Modification relative aux associés à compter du 19/03/2018 : Nouveau : GUY Laurent, Associé indéfiniment responsable Modifié : GUY Gérard, Gérant Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 19/03/2018 : Modifié : GUY Gérard, Gérant, demeurant 9 rue de Paris 53000 Laval
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3165
Date d'ajout
06/12/2004
Description
Transfert du siège social ET ETS PRINCIPAL:ANCIENNEMENT SIS 130 QUAI D'AVESNIERES 53000 LAVAL EST DORENAVANT FIXE 9 RUE DE PARIS 53000 LAVAL/JOURNAL:HAUT ANJOU DU 22.10.2004 Date d'effet : 15/09/2004
Numéro d'observation
227
Date d'ajout
31/01/2002
Description
Transfert du siège social ET ETS PRINCIPAL : ANCIENNEMENT 82 RUE DU PONCEAU, 53000 LAVAL EST DORENA- VENT 130 QUAI D'AVESNIERES, APPARTEMENT N:2, 53000 LAVAL. AUGMENTATION DU CAPITAL ET CONVERSION ; ANCIEN : 1000 FRS (SOIT 152,45 EUROS) PORTE A 1000 EUROS/JOURNAL : LE COURRIER DE LA MAYENNE DU 03.01.2002 Date d'effet : 01/12/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).