Entreprise : SOPRAVI - SIREN 378 577 852
Identité
Dénomination
SOPRAVI
SIREN (siège)
378 577 852
Date d'immatriculation au RNE
13/07/1990
Dissolution
- Date de dissolution : 29/05/2015
Date de fin de la personne morale
12/07/2020
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Agricole
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Qualité
Actif agricole
Capital social
39515 EUR
Adresse du siège
KERJEGOU 29246 POULLAOUEN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COTONNEC LINDA
Nom d'usage
LE ROUX
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
Clohars-Carnoët
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/04/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/03/1990
Siret
37857785200015
Enseigne
SA SOPRAVI
Code APE
0147Z - Élevage de volailles
Code APRM
1089ZZ - Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat vente de tous produits avicoles - production avicole.
Code APRM
1089ZZ - Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
Code APRM
1089ZZ - Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
Adresse
KERJEGOU
29246 , POULLAOUEN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8916
Date d'ajout
01/10/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/04/2020.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/06/2020
Description
Dissolution à compter du 30/03/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/03/2020, liquidateur : LE ROUX né(e) COTONNEC Linda, siège de la liquidation : 53 Boulevard des Plages 29360 Clohars-Carnoët, parution de la publicité légale : actu.fr en date du 29/05/2020
Numéro d'observation
4071
Date d'ajout
11/06/2015
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 29/05/2015 : Ancienne : 30/09 Nouvelle : 31/12. L'exercice social aura une durée exceptionnelle de 15 mois. Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 29/05/2015. Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/07/2015 : Partant : LE ROUX Christian, Président Changement de qualité : LE ROUX Linda, Directeur général devient Président. Suppression partielle d'activité de l'établissement principal situé Kerjegu 29246 Poullaouen à compter du 29/05/2015 Ancienne : Achat vente de tous produits avicoles conditionnement d'oeufs de consommation activité de casserie - production avicole Nouvelle : Achat vente de tous produits avicoles - production avicole.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Morlaix ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Brest. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Brest décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).