Entreprise : SCI LES PLATANES - SIREN 378 569 768
Identité
Dénomination
SCI LES PLATANES
SIREN (siège)
378 569 768
Date d'immatriculation au RNE
25/03/2021
Début d’activité
01/07/1990
Date de fin de la personne morale
24/03/2089
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
ACQUISITION, GESTION, LOCATION D'IMMEUBLES-
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
914.69 EUR
Adresse du siège
6883 RTE DE MARSEILLE 84000 AVIGNON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Montfavet
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TOGNETTI JOELLE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1983
Commune de résidence
Avignon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1990
Siret
37856976800039
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition, gestion, location D'immeubles -
Autres Activités
acquisition, gestion, location D'immeubles -
Adresse
6883 RTE DE MARSEILLE
84000 , AVIGNON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Montfavet
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/12/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1990
Siret
37856976800021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
CHE SAINT JOSEPH
30300 , FOURQUES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA PLAINE NORD
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/04/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1990
Siret
37856976800013
Code APE
702C
Adresse
RTE DE SAINT GILLES
30300 , FOURQUES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
19430
Date d'ajout
25/07/2024
Description
Adoption d'un plan de redressement Par jugement du 24/07/2024, le tribunal de commerce d’Avignon a arrêté le plan de redressement judiciaire, a désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan Me Bruno BERTHOLET et Me Charles de SAINT RAPT, associés de la SELARL DE SAINT RAPT & BERTHOLET121, rue Jean DaussetBP 4125084911 AVIGNON CEDEX 9Date d'effet : 24/07/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
23653
Date d'ajout
10/10/2023
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) Par jugement du 04/10/2023, le tribunal de commerce d’Avignon a exceptionnellement prolongé la période d’observation pour une durée de 6 moisDate d'effet : 04/10/2023
Numéro d'observation
9883
Date d'ajout
20/04/2023
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) Par jugement du 19/04/2023, le tribunal de commerce d’Avignon a renouvelé la période d’observation pour une durée de 6 moisDate d'effet : 19/04/2023
Numéro d'observation
25349
Date d'ajout
06/10/2022
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire Par jugement du 05/10/2022, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire, a désigné en qualité d'administrateur Administrateur judiciaire : Me Bruno BERTHOLET et Me Charles de SAINT RAPT, associés de la SELARL DE SAINT RAPT & BERTHOLET - 121, rue Jean Dausset - BP 41250 - 84911 AVIGNON CEDEX 9 avec pour mission de d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, en qualité de mandataire judiciaire SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Me Frédéric TORELLI et Me Cyrielle DELEUZE - 4, impasse Plat - Boulevard St Jean - 84000 Avignon, a ouvert une période d'observation pour une durée de 6 mois et a fixé la date de cessation des paiements au 15/09/2022Date d'effet : 05/10/2022
Numéro d'observation
8227
Date d'ajout
03/12/1990
Description
AUX TERMES D'UNE A.G.E. EN DATE DU 21.10.90, IL A ETE PRIS ACTE DE LA DEMISSION DES FONCTIONS DE MR GORI BRUNO MR GORI STEPHANE DEMEURANT GERANT UNIQUE DEPOT AU GREFFE LE 3.12.90 LE REPUBLICAIN D'UZES 30.11.90
Numéro d'observation
7895
Date d'ajout
03/12/1990
Description
AUX TERMES D'UNE A.G.E. EN DATE DU 21.10.90, IL A ETE PRIS ACTE DE LA DEMISSION DES FONCTIONS DE MR GORI BRUNO MR GORI STEPHANE DEMEURANT GERANT UNIQUE DEPOT AU GREFFE LE 3.12.90 LE REPUBLICAIN D'UZES 30.11.90
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 04 juillet 1990 - LE REPUBLICAIN D'UZES du 05 juillet 1990
Numéro d'observation
7895
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 04 juillet 1990 - LE REPUBLICAIN D'UZES du 05 juillet 1990
Numéro d'observation
7895
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).