Entreprise : TOP AGENCEMENT SARL - SIREN 378 565 998
Identité
Dénomination
TOP AGENCEMENT SARL
SIREN (siège)
378 565 998
Date d'immatriculation au RNE
13/07/1990
Début d’activité
02/07/1990
Date de fin de la personne morale
12/07/2089
Date de clôture
31/10
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Fabrication et pose de meubles et agencement et plus généralement tous travaux de menuiserie ébénisterie.
Code APE
3109B - Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement
Code APRM
3109BA - Fabrication et finissage de meubles divers
Capital social
18500 EUR
Adresse du siège
RUE DE LA FONT PICHOT 03350 CERILLY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ARSAC VINCENT , BRUNO , GUILLAUME
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Commune de résidence
Soliers
Nom, Prénom(s)
ARSAC VINCENT
Nom d'usage
ARSAC
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Commune de résidence
SOLIERS
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/07/1990
Siret
37856599800010
Code APE
3109B - Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement
Code APRM
3109BA - Fabrication et finissage de meubles divers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
Fabrication et pose de meubles et agencement et plus généralement tous travaux de menuiserie ébénisterie.
Code APRM
3109BA - Fabrication et finissage de meubles divers
Autres Activités
FABRICATION POSE DE MEUBLES AGENCEMENT PLUS GENERALEMENT TOUS TRAVAUX DE MENUISERIE EBENISTERIE
Code APRM
3109BA - Fabrication et finissage de meubles divers
Adresse
RUE DE LA FONT PICHOT
03350 , CERILLY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/03/2006
Siret
37856599800036
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Gestion administrative et commerciale
Autres Activités
Gestion administrative et commerciale
Adresse
1 RUE DE LA RESISTANCE
14540 , SOLIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2006
Siret
37856599800028
Code APE
3109B - Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement
Activité principale
Fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement
Adresse
26 AV DE THIES
14000 , CAEN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PERICENTRE III
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4651
Date d'ajout
24/04/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Montluçon du 17/04/2020, plan de continuation avec apurement du passif, commissaire à l'exécution du plan : SELARL MJ DE D'ALLIER représentée par Me Pascal Raynaud, 2 rue de la Presle 03100 Montluçon.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10785
Date d'ajout
30/09/2019
Description
Prolongation de la période d'observation jusqu'au 19/04/2020, jugement du tribunal de commerce de Montluçon en date du 20/09/2019.
Numéro d'observation
2757
Date d'ajout
17/12/2018
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 09/11/2018
Numéro d'observation
12768
Date d'ajout
12/11/2018
Description
Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements : 11/09/2018, mandataire judiciaire : SELARL MJ DE L'ALLIER représentée par Me Pascal RAYNAUD, 2 rue de la Presle 03100 Montluçon, jugement du tribunal de commerce de Montluçon en date du 19/10/2018
Numéro d'observation
367
Date d'ajout
04/03/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2009 : Modifié : ARSAC Vincent Bruno Guillaume, Gérant(e), demeurant 1 rue de la Résistance 14540 Soliers
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Suite mode d'exploitation du fonds : - Fonds reçu en location gérance du 02.07.1990 au 29.04.1996 - exploitation directe du fonds du 30.04.1996 au 31.07.2002 - fonds donné en location gérance à la société Amerys Du 01.08.2002 au 10.12.2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
J002 2018-10-19 Ouverture redressement judiciaire 2018-12-07 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE MONTLUCON GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE MONTLUCON,J015 2018-12-07 Prolongation période d'observation 2019-01-15 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE MONTLUCON GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE MONTLUCON,J015 2019-04-23 Prolongation période d'observation 2019-05-24 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE MONTLUCON GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE MONTLUCON
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).