Entreprise : SCI K M G - SIREN 378 543 839
Identité
(Entreprise radiée le 08/12/2021)
Dénomination
SCI K M G
SIREN (siège)
378 543 839
Date d'immatriculation au RNE
12/07/1990
Fermeture de l'établissement - 37854383900013
- Date d'effet de la fermeture : 05/09/2020
Date de fin de la personne morale
11/07/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Capital social
457.35 EUR
Adresse du siège
RUE DE ROSEBOIS 77260 LA FERTE-SOUS-JOUARRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GLAIZE BERTRAND , MICHAEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1956
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
GLAIZE KEVIN , FRANCOIS , DIDIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1985
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
ALCAN ISABELLE , BEATRICE
Nom d'usage
GLAIZE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
GLAIZE MICHAEL , RAYMOND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1988
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/09/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/07/1990
Siret
37854383900013
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
gestion immobilière l'administration et la gestion par voie de location ou autrement d'un bien immobilier.
Adresse
RUE domaine de Rosebois
77260 , La Ferté-sous-Jouarre - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
08/12/2021
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 05-09-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
30/06/2021
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 05-09-2020, JOURNAL PUBLICATEUR : lemoniteur77.com DU : 21-07-2021, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
12/07/1990
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE DES STATUTS DANS L E MONITEUR. Mention du 29/10/2003 : MISE EN SOMMEI L A COMPTER DU 15.10.2003.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 15/10/2003. - Sort du fonds: Disparition du fonds.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).