Entreprise : SCI SAINT CHRISTOPHE - SIREN 378 531 826
Identité
(Entreprise radiée le 07/12/2022)
Dénomination
SCI SAINT CHRISTOPHE
SIREN (siège)
378 531 826
Date d'immatriculation au RNE
09/07/1990
Fermeture de l'établissement - 37853182600014
- Date d'effet de la fermeture : 14/12/2021
Date de fin de la personne morale
08/07/2040
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
40 RTE DE GRISY 14170 SAINT-PIERRE-EN-AUGE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Pierre-sur-Dives
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOSNET GERARD , JACQUES , ROLAND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1943
Commune de résidence
Frénouville
Nom, Prénom(s)
BOILEAU-CHAUVIN NICOLE
Nom d'usage
GOSNET
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Frénouville
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
09/07/1990
Siret
37853182600014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition la transformation l'entretien la location et la VTE de biens immobiliers et Galt Ttes opérations civiles.
Adresse
40 RTE 40 route de Grisy
14170 , SAINT-PIERRE-EN-AUGE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Pierre-sur-Dives
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7084
Date d'ajout
07/12/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 02/01/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
12/04/2022
Description
Dissolution à compter du 14/12/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 14/12/2021, liquidateur : GOSNET né(e) BOILEAU-CHAUVIN Nicole, siège de la liquidation : 16 Rue de la résistance 14630 Frénouville, parution de la publicité légale : L'Agriculteur Normand paru le 31/03/2022
Numéro d'observation
318
Date d'ajout
27/02/2008
Description
Modification relative aux associés à compter du 22/02/2008 : Nouveau : GOSNET Gérard Jacques Roland, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Changement de qualité : GOSNET Nicole, GÉRANT(E) devient GÉRANT ASSOCIÉ
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 20 000.00 FRF nouveau montant : 3 048.98 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).