Entreprise : GAEC DES DEUX PINS - SIREN 378 531 693
Identité
Dénomination
GAEC DES DEUX PINS
SIREN (siège)
378 531 693
Date d'immatriculation au RNE
29/06/1990
Début d’activité
01/01/1990
Date de fin de la personne morale
28/06/2085
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activités principales de l’objet social
Production de céréales
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital social
118350 EUR
Adresse du siège
LANGUIT 09100 ARVIGNA FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BALARESQUE EDWIGE , CHANTAL
Nom d'usage
NAUDI
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1975
Commune de résidence
Arvigna
Nom, Prénom(s)
NAUDI JEAN-FRANCOIS , CYRILLE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1973
Commune de résidence
Arvigna
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1990
Siret
37853169300026
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Production de céréales
Autres Activités
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LANGUIT
09100 , ARVIGNA - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
26/03/2019
Siret
37853169300034
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Culture de céréales
Adresse
LD TRUFFET
09100 , ARVIGNA - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1990
Siret
37853169300018
Code APE
013Z
Adresse
JEANIQUET
09120 , VIRA - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/06/1990
Description
Historique des observations RCS : A COMPTER DU 01/04/90 : DEPART DE MME MAURY GERTRUD ASSOCIE A COMPTER DU 01/05/96, DEPART DE MESSIEURS BRICOUT JEAN PIERRE, GALVEZ ANTOINE ET MR MAURY GERALD - CO-GERANTS - ANNONCE LEGALE : TERRES D'ARIEGE DU 14/06/96 A COMPTER DU 01/05/96, SUITE A ABSORPTION DE L' EARL DES DEUX PINS, REDUCTION DE CAPITAL AMENE DE 1 513 000 F A 815 000 F ; TRANSFERT DE SIEGE DE JEANIQUET, 09120 VIRA, A LANGUIT, 09100 ARVIGNA ; MODIFICATION DE DENOMINATION (ANCIENNE : GAEC DE L'ERMITAGE) ANNONCE LEGALE : TERRES D'ARIEGE DU 14/06/96 A COMPTER DU 01/05/97, MODIFICATION DE L'ACTIVITE, ANCIENNE : "BOVINS LAIT MAIS SEMENCE" A COMPTER DU 01/01/98, TRANSFROMATION DU GAEC EN EARL INSERTION : TERRES D'ARIEGE DU 24/04/98 A COMPTER DU 15/02/99, NOMINATION DE MR NAUDI JEAN FRANCOIS EN QUALITE DE CO-GERANT INSERTION : TERRES D'ARIEGE DU 19/03/99 Mention du 25/01/2001 : A COMPTER DU 15/12/2000, TRA,SFORMATION DE L'EARL EN GAEC ; PROROGATION DE DUREE DE 65 ANS ; CONVERSION ET REDUCTION DU CAPITAL AMENE DE 815 000 F A 122 250 EUROS INSERTION : TERRES D'ARIEGE DU 12/01/2000
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).