Entreprise : ARTIBOIS - SIREN 378 508 014
Identité
Dénomination
ARTIBOIS
SIREN (siège)
378 508 014
Date d'immatriculation au RNE
04/07/1990
Début d’activité
20/06/1990
Date de fin de la personne morale
03/07/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
propriété gestion administration et disposition de tous biens mobiliers et immobiliers dont la societe séra propriétaire, édification de toutes constructions emprunt (début : 02.02.2004)
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
36587.75 EUR
Adresse du siège
37 RUE RAOUL DAVID 35500 VITRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HERVE CLAUDINE , VICTORINE , MARIE
Nom d'usage
TRAVERS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1946
Commune de résidence
Vitré
Nom, Prénom(s)
TRAVERS JEAN-CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1946
Commune de résidence
Vitré
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/06/1990
Siret
37850801400024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
propriété gestion administration et disposition de tous biens mobiliers et immobiliers dont la societe séra propriétaire, édification de toutes constructions emprunt (début : 02.02.2004)
Autres Activités
propriété gestion administration et disposition de tous biens mobiliers et immobiliers dont la societe séra propriétaire, édification de toutes constructions emprunt (début : 02.02.2004)
Adresse
37 RUE RAOUL DAVID
35500 , VITRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/02/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/06/1990
Siret
37850801400016
Code APE
702C
Adresse
22 RUE DES ARTISANS
35500 , VITRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
04/07/1990
Description
Historique des observations depuis le 04/07/1990 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 20.06.1990 AU 02.02.2004, VITRE, 22 RUE DES ARTISANS.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé 37 rue Raoul David 35500 Vitré : Observation depuis le 04/07/1990 : - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 20.06.1990 AU 02.02.2004, VITRE, 22 RUE DES ARTISANS, TRANSFERE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).