Entreprise : SOGEFY - SIREN 378 505 168
Identité
(Entreprise radiée le 24/10/1995)
Dénomination
SOGEFY
SIREN (siège)
378 505 168
Date d'immatriculation au RNE
04/07/1990
Fermeture de l'établissement - 37850516800013
- Date d'effet de la fermeture : 09/02/1995
Date de fin de la personne morale
03/07/2089
Date de clôture
30/06
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
354816 EUR
Adresse du siège
7 RUE DE ROMORANTIN 41600 CHAUMONT-SUR-THARONNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Chaumont-sur-Tharonne
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SWIDER GERARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
LAMOTTE BEUVRON
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/02/1995
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/1990
Siret
37850516800013
Enseigne
CAFE DE LA MAIRIE
Code APE
553A
Origine du fonds
Achat
Activité principale
Café restaurant brasserie plats à emporter,tabletterie,bimbeloterie.
Adresse
7 RUE 7 rue de Romorantin
41600 , Lamotte-Beuvron - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Chaumont-sur-Tharonne
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5481
Date d'ajout
30/08/2019
Description
En date du 05/07/2019, jugement clôturant les opérations de liquidation judiciaire par suite de l'insuffisance de l'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1948
Date d'ajout
09/06/2005
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS A PAR JUGEMENT DU 09/06/2005 DESIGNE COMME JUGE-COMMISSAIRE M. GYSELINCK Date d'effet : 09/06/2005
Numéro d'observation
1292
Date d'ajout
14/12/2001
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMORANTIN A PAR JUGEMENT DU 14/12/2001 NOMME MME LEVERY COMME JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE M. HUREAU ET MELLE COLLOMP COMME JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT Date d'effet : 14/12/2001
Numéro d'observation
834
Date d'ajout
24/10/1995
Description
Radiation du RCS le 24/10/1995 avec effet au 09/02/1995 COMPLETE DISPARITION DU FONDS
Numéro d'observation
97
Date d'ajout
06/02/1995
Description
PAR JUGEMENT DU 27 JANVIER 1995 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMORANTIN A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE,NOMME Me BUISSON 26 AVENUE DE VERDUN BLOIS MANDATAIRE LIQUIDATEUR..
Numéro d'observation
988
Date d'ajout
21/12/1994
Description
PAR JUGEMENT DU 9 DECEMBRE 1994 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMORANTIN A OUVERT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE,NOMME JUGE COMMISSAIRE M.LACHENAUD,REPRESENTANT DES CREANCIERS Me BUISSON 26 AVENUE DE VERDUN BLOIS.
Numéro d'observation
902
Date d'ajout
30/11/1994
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS DU 30 NOVEMBRE 1994.
Numéro d'observation
670
Date d'ajout
10/09/1992
Description
DESORMAIS CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL LE 30 JUIN
Numéro d'observation
689
Date d'ajout
23/09/1991
Description
PAR A.G.E. DU 31 JUILLET 1991 LES ASSOCIES DECIDENT DE NE PAS DISSOUDRE LA SOCIETE NONOBSTANT LES PERTES SUPERIEURES A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL..
Numéro d'observation
744
Date d'ajout
12/09/1990
Description
PRISE D'ACTIVITE.. ACHAT DU FONDS DE Mme BERGS NEE CLOUTOUR M.JOSE A COMPTER DU 01/06/90
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation précédemment effectuée au greffe du Tribunal de Commerce de Romorantin supprimé par suite du rattachement du Tribunal de Romorantin au Tribunal de Blois avec effet au 01.06.2005 (Décret n° 2005-624 du 27 Mai 2005) -
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).