Entreprise : AIMM AUTOMATION - SIREN 378 501 506
Identité
(Entreprise radiée le 20/01/2021)
Dénomination
AIMM AUTOMATION
SIREN (siège)
378 501 506
Date d'immatriculation au RNE
06/07/1990
Début d’activité
01/07/1990
Date de fin de la personne morale
05/07/2089
Date de clôture
31/07
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
FABRICATION DEPANNAGE MAINTENANCE DE TOUT MATERIEL
Code APRM
2573BB - Fabrication d'outillage mécanique
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
5 B PL ST PERE 91660 LE MEREVILLOIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MR PLUMEL JEAN PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
Méréville
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
01/07/1990
Siret
37850150600018
Origine du fonds
Création
Activité principale
FABRICATION DEPANNAGE MAINTENANCE DE TOUT MATERIEL
Code APRM
2573BB - Fabrication d'outillage mécanique
Adresse
14 RUE PAUL DOUMER
91150 , ETAMPES
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3618
Date d'ajout
20/01/2021
Description
Radiation d'office du RCS le 20/01/2021 avec effet au 20/01/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
85239
Date d'ajout
11/01/2019
Description
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Siège social - Ancienne adresse: 5 BIS PL SAINT PERE 91660 MEREVILLE, Nouvelle adresse: 5 BIS PL SAINT PERE MEREVILLE 91660 LE MEREVILLOIS. Etablissement principal - Ancienne adresse: 5 BIS PL SAINT PERE 91660 MEREVILLE, Nouvelle adresse: 5 BIS PL SAINT PERE MEREVILLE 91660 LE MEREVILLOIS. Domicile représentant - Ancienne adresse: 5 BIS PL ST PERE 91660 MEREVILLE, Nouvelle adresse: 5 BIS PL ST PERE MEREVILLE 91660 LE MEREVILLOIS.
Numéro d'observation
19452
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
12/01/1998
Description
Dissolution à compter du 30-06-1997 Nomination du liquidateur Mr Plumel Jean-pierre (ancien gérant).
Numéro d'observation
32422
Date d'ajout
06/07/1990
Description
Création
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).