Entreprise : HOLDING DE L'HOSPITALET - SIREN 378 478 382
Identité
Dénomination
HOLDING DE L'HOSPITALET
Sigle
SNGDC
SIREN (siège)
378 478 382
Date d'immatriculation au RNE
14/12/1994
Début d’activité
01/06/2004
Date de fin de la personne morale
28/07/2089
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APRM
0812ZZ - Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
Capital social
31456 EUR
Adresse du siège
LD 32120 MONFORT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARRERE DENIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1945
Commune de résidence
Monfort
Dénomination
CAF AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Toulouse
Dénomination
CECOTTI THIERRY & Associés
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lias
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/2004
Siret
37847838200047
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
32120 , MONFORT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/12/1994
Siret
37847838200021
Code APE
741J
Code APRM
0812ZZ - Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
Origine du fonds
Autre
Activité principale
EXTRACTIONS DE GRAVIERES
Code APRM
0812ZZ - Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
Code APRM
0812ZZ - Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
Adresse
RTE DE BELLEPERCHE
82100 , CASTELSARRASIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1995
Siret
37847838200039
Code APE
142A
Adresse
AU VILLAGE
82100 , CASTELFERRUS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2692
Date d'ajout
17/07/2018
Description
Modifications relatives aux dirigeants (suppression du mode de gouvernance organisée autour d'un Directoire et d'un Comité de surveillance pour adopter une direction unique confiée à un président) à compter du 01/03/2018 : - Partant : GOOR François, Claude, Maria, Directeur général unique - Partant : CARRERE Maurice, Membre du conseil de surveillance - Changement de qualité : CARRERE Denis, Président du conseil de surveillance et Membre du conseil de surveillance devient Président
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1832
Date d'ajout
28/05/2015
Description
Changement de Directeur Général Unique à compter du 17/04/2015 : - Partant : CARRERE Vincent, Directeur général unique - Nouveau : GOOR François, Directeur général unique
Numéro d'observation
2611
Date d'ajout
21/08/2012
Description
Modifications relatives aux Commissaires aux Comptes Titulaire et Suppléant à compter du 29/06/2012 : - Partant : SARL SARL DAMIOT MARTINEZ, Commissaire aux comptes titulaire - Nouveau : SARL CAF AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant - Maintenu mais changement de qualité : SARL CECOTTI THIERRY & Associés, Commissaire aux comptes suppléant devient Commissaire aux comptes titulaire.
Numéro d'observation
2290
Date d'ajout
11/08/2011
Description
Adjonction d'activité de l'établissement principal situé à 32120 Monfort à compter du 01/12/2010 - Ancienne activité: Acquisition cession gestion de titres de sociétés industrielles ou Commerciales de toutes natures. - Nouvelle activité : Acquisition cession gestion de titres de sociétés industrielles ou Commerciales de toutes natures - Prestations de services aux filiales.
Numéro d'observation
2067
Date d'ajout
23/07/2010
Description
Augmentation de capital à compter du 03/06/2010 - Ancien : 40 000 Euro - Nouveau : 44 992 Euro
Numéro d'observation
2111
Date d'ajout
12/08/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 02/01/2009 : Partant : SERRANO Henri, Commissaire aux comptes suppléant Partant : BARTHE Christian, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : SARL SARL DAMIOT JEAN LUC, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : SARL CECOTTI THIERRY - DUCLAVE LIONNEL, Commissaire aux comptes suppléant Observation: La forme juridique de la Société est Société par Actions Simplifiée à Directoire et Conseil de Surveillance (et nom pas Société Anonyme).
Numéro d'observation
1751
Date d'ajout
16/06/2008
Description
Modification du mode de gestion: Adoption d'un directoire et d'un conseil de surveillance à compter du 18/04/2008 : Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 18/04/2008 : Nouveau : CARRERE Vincent, DIRECTEUR GÉNÉRAL UNIQUE Nouveau : CARRERE Maurice, MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE Changement de qualité : CARRERE Denis, PRÉSIDENT devient PRÉSIDENT ET MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).