Entreprise : SCI PASTEUR - SIREN 378 412 126
Identité
(Entreprise radiée le 31/08/2022)
Dénomination
SCI PASTEUR
SIREN (siège)
378 412 126
Date d'immatriculation au RNE
19/10/1990
Fermeture de l'établissement - 37841212600013
- Date d'effet de la fermeture : 09/06/2022
Date de fin de la personne morale
18/10/2089
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1525 EUR
Adresse du siège
RUE PASTEUR 84100 ORANGE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERTRAND JEAN-HENRI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Orange
Nom, Prénom(s)
JOUBERT JEAN-PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1967
Commune de résidence
Orange
Nom, Prénom(s)
TCHENG EMMANUEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1968
Commune de résidence
Monteux
Nom, Prénom(s)
TERRADE JULIA
Nom d'usage
DELHAUTAL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1981
Commune de résidence
Cabannes
Nom, Prénom(s)
GARNIER-CRUSSARD JEAN-PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1951
Commune de résidence
ORANGE
Nom, Prénom(s)
DIDIER VALERIE
Nom d'usage
MIRAMONT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1976
Commune de résidence
Châteauneuf-du-Pape
Nom, Prénom(s)
FEIGE JEAN-MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
Orange
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/06/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/10/1990
Siret
37841212600013
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition de tous immeubles sous quelque forme que ce soit misé en valeur, exploitation de ces immeubles, tous emprunts
Adresse
RUE rue Pasteur
84100 , Orange - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
22021
Date d'ajout
31/08/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/08/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
14/06/2022
Description
Dissolution à compter du 09/06/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 09/06/2022, liquidateur : GARNIER-CRUSSARD JEAN-PIERRE, siège de la liquidation : Rue Pasteur 84100 Orange
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
3651
Date d'ajout
30/11/2001
Description
ANCIEN CAPITAL : 9 000 FRS NOUVEAU : 9 600 FRS A COMPTER DU 15 DECEMBRE 2000 JOURNAL : VAUCLUSE HEBDO DU 16 NOVEMBRE 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SUITE OBJET : ...ET PLUS GENERALEMENT TOUT CE QUI PEUT SE RAPPORTER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A L'OBJET SOCIAL. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 9 600.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 463.51 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).