Entreprise : MYKONOS - SIREN 378 401 921
Identité
(Entreprise radiée le 21/05/2022)
Dénomination
MYKONOS
SIREN (siège)
378 401 921
Date d'immatriculation au RNE
12/08/1991
Date de fin de la personne morale
11/08/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
LA MALLE 13320 BOUC-BEL-AIR FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHATEAU DE LA MALLE RN 8
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUIRA PATRICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1957
Commune de résidence
BOUC BEL AIR
Nom, Prénom(s)
NAL MAURICE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Commune de résidence
BOUC BEL AIR
Dénomination
SOMES
Qualité
Autre
Commune de résidence
SAINT CHAMAS
Dénomination
SOCIETE DE CREATIONS NOUVELLES SOCREN
Qualité
Autre
Commune de résidence
SAINT CHAMAS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/06/1991
Siret
37840192100028
Enseigne
SNC MYKONOS
Code APE
745A
Origine du fonds
Création
Activité principale
PRESTATAIRE DE SERVICE EN RESTAURATION, CUISINE, LINGERIE
Adresse
CHATEAU DE LA MALLE RN 8
13320 , BOUC BEL AIR - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHATEAU DE LA MALLE RN 8
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
21062
Date d'ajout
21/05/2022
Description
Radiation d'office du RCS d'Aix-en-Provence le 21/05/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
20775
Date d'ajout
24/06/2021
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
3410
Date d'ajout
09/04/1996
Description
Modification d'office PAR JUGEMENT EN DATE DU 15/03/96? LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PCE ARRETE LE PLAN DE CESSION DE LA SOCIETE SOMES AU PROFIT DE LA SOCIETE LE COLOMBIER. ET A DESIGNE EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN : ME BERNARD DE SAINT RAPT A COMPTER DU 15/03/96
Numéro d'observation
1482
Date d'ajout
06/02/1996
Description
Modification d'office 15 DECEMBRE 1995, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE PROLONGE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 2 MOIS A COMPTER DU 15 DECEMBRE 1995
Numéro d'observation
5108
Date d'ajout
07/07/1995
Description
Modification d'office 30 JUIN 1995, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE : 1/ RENOUVELLE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 6 MOIS DANS LA PROCEDURE COMMUNE. 2/ MODIFIE LA MISSION DE L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE, A SAVOIR, ASSURER SEUL ET ENTIEREMENT LA GESTION DE L'ENTREPRISE. A COMPTER DU 30/06/95
Numéro d'observation
496
Date d'ajout
17/01/1995
Description
Modification d'office 6 JANVIER 1995, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE A AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE POUR UNE DUREE DE SIX MOIS
Numéro d'observation
6992
Date d'ajout
19/09/1994
Description
Modification d'office PAR JUGEMENT EN DATE DU 9/9/94,LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE, STATUANT SUR ASSIGNATION,A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRES- SEMENT JUDICIAIRE (REGIME GENERAL) A L'EGARD DE SNC DES ALCIDES, SNC MAIN- TENANCE DES ALCIDES (91 B 822), SNC MYKONOS, ASSOCIATION LES AMIS DU FOYER DE VIE DE ST CHAMAS,PAR EXTENSION DE LA PROCEDURE DEJA OUVERTE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE MERIDIONALE D'EQUIPEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX "SOMES" PAR JUGEMENT DU 01/07/94, ET CE AVEC CONFUSION DES MASSES ACTIVES ET PASSIVES. JUGE-COMMISSAIRE : M. PAUL ROSSI, JUGE-COMMISSAIRE SUPPLEANT : M. HENRI BOTTA, REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME FERAUD-PRAX - 7, RUE JOSEPH D'ARBAUD 13090 AIX EN PROVENCE, ADMINISTRATEUR : ME DE SAINT RAPT - 78/90, AVENUE GABRIEL PERI 84300 CAVAILLON. FIXE PROVISOIREMENT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 22/06/94. A COMPTER DU 09/09/94
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
=========================================================================== CETTE SOCIETE A TRANSFERE SON SIEGE SOCIAL DE QUARTIER VEIRANNE CHEMIN DU POLYGONE 13250 SAINT CHAMAS OU ELLE AVAIT COMMENCE SON ACTIVITE EN DATE DU 1ER MAI 1990 =========================================================================== LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).