Entreprise : LES HOSPITALIERS - SIREN 378 376 701
Identité
(Entreprise radiée le 26/09/2019)
Dénomination
LES HOSPITALIERS
SIREN (siège)
378 376 701
Date d'immatriculation au RNE
28/06/1990
Date de fin de la personne morale
27/06/2089
Date de clôture
28/02
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
381.12 EUR
Adresse du siège
QUA LES PLATTES 26220 DIEULEFIT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA TUILERIE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MORIN BERNARD , PIERRE , GUY
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
Dieulefit
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1990
Siret
37837670100017
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Activité principale
Hôtels et hébergement similaire
Adresse
LE VILLAGE
26160 , LE POET-LAVAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/02/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/1990
Siret
37837670100025
Code APE
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de gîtes meublés appartenant à la société ou pris à bail
Adresse
QUA La Tuilerie
26220 , Dieulefit - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Quartier les Plattes
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Valence a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Romans Sur Isère.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F94/001476
Date d'ajout
27/09/1994
Description
SUIVANT PV DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 30/08/94 CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL
Numéro d'observation
F91/001628
Date d'ajout
21/11/1991
Description
Décision de ne pas dissoudre la société nonobstant la perte de plus de la moitié du capital A COMPTER DU 30/08/91
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).