Entreprise : DAGIRS - SIREN 378 368 229
Identité
Dénomination
DAGIRS
SIREN (siège)
378 368 229
Date d'immatriculation au RNE
13/01/2000
Début d’activité
08/06/1990
Date de fin de la personne morale
12/01/2050
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
propriété, administration, exploitation par bail ou location de biens immobiliers acquis par la société au cours de la vie sociale
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
460 EUR
Adresse du siège
CHAMP BOSSU 71600 PARAY LE MONIAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROLLET SAMUEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1978
Commune de résidence
Saint-Bonnet-de-Joux
Nom, Prénom(s)
ROLLET GAELLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1979
Commune de résidence
Plaisir
Nom, Prénom(s)
ROLLET DAVID
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1975
Commune de résidence
Gibles
Dénomination
CONSTRUCTIONS METALLIQUES DU BEAUJOLAIS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Gibles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/06/1990
Siret
37836822900019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
propriété, administration, exploitation par bail ou location de biens immobiliers acquis par la société au cours de la vie sociale
Autres Activités
propriété, administration, exploitation par bail ou location de biens immobiliers acquis par la société au cours de la vie sociale
Adresse
CHAMP BOSSU
71600 , PARAY LE MONIAL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Le Champ Bossu
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F17/004264
Date d'ajout
01/12/2017
Description
Modification de la dénomination de la personne morale : Ancienne mention : S.C.I. DES QUATRE ASS. Nouvelle mention : DAGIRS à compter du 21/11/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/004264
Date d'ajout
01/12/2017
Description
Modification relative aux associés de société civile : HERVE Daniel Louis nom d'usage : HERVE Daniel n'est plus gérant HERVE Daniel Louis nom d'usage : HERVE Daniel n'est plus Associé HERVE Didier Noël nom d'usage : HERVE Didier n'est plus Associé PERCHE André René nom d'usage : PERCHE André n'est plus Associé VIAL Daniel André Bernard nom d'usage : VIAL Daniel n'est plus Associé ROLLET David nom d'usage : ROLLET devient gérant Société par actions simplifiée CONSTRUCTIONS METALLIQUES DU BEAUJOLAIS devient Associé
Numéro d'observation
F17/004264
Date d'ajout
01/12/2017
Description
Modification relative aux dirigeants : HERVE Daniel Louis nom d'usage : HERVE Daniel n'est plus gérant HERVE Daniel Louis nom d'usage : HERVE Daniel n'est plus Associé HERVE Didier Noël nom d'usage : HERVE Didier n'est plus Associé PERCHE André René nom d'usage : PERCHE André n'est plus Associé VIAL Daniel André Bernard nom d'usage : VIAL Daniel n'est plus Associé ROLLET David nom d'usage : ROLLET devient gérant Société par actions simplifiée CONSTRUCTIONS METALLIQUES DU BEAUJOLAIS devient Associé
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 17 août 1990 -No A372 - LA RENAISSANCE du 16 juin 1990
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAROLLES A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACON PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).