Entreprise : SCI MON PLAISIR - SIREN 378 364 665
Identité
Dénomination
SCI MON PLAISIR
SIREN (siège)
378 364 665
Date d'immatriculation au RNE
25/06/1990
Début d’activité
06/04/1990
Date de fin de la personne morale
24/06/2089
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
LA CONSTRUCTION, L'ACQUISITION, LA LOCATION, LA GESTION, L'ADMINISTRATION ET L'EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS, DONT ELLE POURRAIT DEVENIR PROPRIETAIRE PAR VOIE D'ACQUISITION, ECHANGE, APPORT, CONSTRUCTION OU AUTREMENT ET GENERALEMENT TOUTES OPERATIONS QUELCONQUES EN TOUS PAYS
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
Chuelles Chateaurenard 45220 CHUELLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROSSE ISABELLE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Chuelles
Nom, Prénom(s)
ROSSE CATHERINE
Nom d'usage
ARIETTA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Nom, Prénom(s)
ROSSE FRANCOISE
Nom d'usage
BERTIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
Château-Renard
Nom, Prénom(s)
VALANTIN CONSTANCE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1994
Commune de résidence
Ferrières-en-Gâtinais
Nom, Prénom(s)
VALANTIN CLEMENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1990
Commune de résidence
Esnandes
Nom, Prénom(s)
VALANTIN ARMAND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1984
Commune de résidence
Ferrières-en-Gâtinais
Nom, Prénom(s)
VALANTIN LAURENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
Ferrières-en-Gâtinais
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/04/1990
Siret
37836466500018
Enseigne
SCI MON PLAISIR
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
LA CONSTRUCTION, L'ACQUISITION, LA LOCATION, LA GESTION, L'ADMINISTRATION ET L'EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS, DONT ELLE POURRAIT DEVENIR PROPRIETAIRE PAR VOIE D'ACQUISITION, ECHANGE, APPORT, CONSTRUCTION OU AUTREMENT ET GENERALEMENT TOUTES OPERATIONS QUELCONQUES EN TOUS PAYS
Autres Activités
LA CONSTRUCTION, L'ACQUISITION, LA LOCATION, LA GESTION, L'ADMINISTRATION ET L'EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS, DONT ELLE POURRAIT DEVENIR PROPRIETAIRE PAR VOIE D'ACQUISITION, ECHANGE, APPORT, CONSTRUCTION OU AUTREMENT ET GENERALEMENT TOUTES OPERATIONS QUELCONQUES EN TOUS PAYS
Adresse
Chuelles Chateaurenard
45220 , CHUELLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Montargis ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Orléans. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Orléans décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).