Entreprise : F.L. DEVELOPPEMENT - SIREN 378 357 628
Identité
Dénomination
F.L. DEVELOPPEMENT
SIREN (siège)
378 357 628
Date d'immatriculation au RNE
15/07/2008
Dissolution
Fermeture de l'établissement - 37835762800031
- Date d'effet de la fermeture : 07/07/2008
Fermeture de l'établissement - 37835762800023
- Date d'effet de la fermeture : 15/06/1999
Date de fin de la personne morale
14/07/2089
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
7 RUE DES POMMEROTS 78400 CHATOU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HONORE LAURENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
Chatou
Nom, Prénom(s)
HUSSON DIDIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Chatou
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/12/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
14/06/1990
Siret
37835762800049
Code APE
4110B - Promotion immobilière de bureaux
Activité principale
Promotion immobilière de bureaux
Adresse
7 RUE DES POMMEROTS
78400 , CHATOU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/06/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/12/1991
Siret
37835762800023
Code APE
701B
Adresse
10 RUE WEBER
75116 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/07/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/06/1990
Siret
37835762800031
Code APE
4110B - Promotion immobilière de bureaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, promotion, vente de biens immobiliers, gestion de patrimoine, étude d'implantation de tous immeubles - la réalisation de toutes opérations financières et la fourniture de toutes prestations de services susceptibles de bénéficier aux sociétés avec lesquelles elle constitué un groupe.
Adresse
31 RUE 31 Rue DES PEUPLIERS
92100 , Boulogne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
66982
Date d'ajout
12/11/2019
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
66982
Date d'ajout
12/11/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 12/11/2019, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Scp B.T.S.G. Mission Conduite Par Me Marc Senechal
Numéro d'observation
17617
Date d'ajout
18/06/2009
Description
Arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES en date du 11/06/2009 , confirme le jugement rendu le 16 décembre 2008 par le tribunal de commerce de Nanterre sauf en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements eu 17/06/2007 statuant à nouveau, fixe la date de cessation des paiements au 2 octobre 2008
Numéro d'observation
23269
Date d'ajout
19/12/2008
Description
Jugement du tribunal de commerce de NANTERRE prononce en date du 16/12/2008 , la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 17/06/2007 , désigne juge commissaire Monsieur CHASSAING François , liquidateur SCP BTSG mission conduite par Me Marc SENECHAL, 3-5-7 rue Paul Doumer - 92500 RUEIL MALMAISON - , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
35992
Date d'ajout
16/12/2008
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre prononce en date du 16/12/2008 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2008J01119 , date de cessation des paiements le 17/06/2007 , désigne juge commissaire M. Chassaing François , liquidateur SCP B.T.S.G. Mission Conduite Par Me Marc Senechal 3-5-7 Rue Paul Doumer 92500 Rueil-Malmaison , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Numéro d'observation
20506
Date d'ajout
21/07/2008
Description
Radiation d'office par suite du transfert du siège à 7 RUE DES POMMEROTS - 78400 CHATOU - Rc VERSAILLES 2008 B 2843 - Le 07/07/2008
Numéro d'observation
13733
Date d'ajout
15/07/2008
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège .
Numéro d'observation
18814
Date d'ajout
08/11/2004
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 21/10/2004
Numéro d'observation
18814
Date d'ajout
08/11/2004
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 21/10/2004
Numéro d'observation
46237
Date d'ajout
12/01/2000
Description
Fusion absorption de la société F.l. développement sa (384 392 015 Rcs Nanterre) à compter du 16 décembre 1999 -
Numéro d'observation
46237
Date d'ajout
12/01/2000
Description
Fusion absorption de la société F.l. développement sa (384 392 015 Rcs Nanterre) à compter du 16 décembre 1999 -
Numéro d'observation
35989
Date d'ajout
10/08/1999
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
35989
Date d'ajout
10/08/1999
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).