Entreprise : GUERIN ET COMPAGNIE - SIREN 378 356 992
Identité
Dénomination
GUERIN ET COMPAGNIE
SIREN (siège)
378 356 992
Date d'immatriculation au RNE
20/12/2001
Dissolution
Fermeture de l'établissement - 37835699200016
- Date d'effet de la fermeture : 19/11/2001
Date de fin de la personne morale
19/12/2089
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SCS, Société en commandite simple
Capital social
120000 EUR
Adresse du siège
70 AV DE BREMONTIER 27480 LYONS-LA-FORET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUERIN FABRICE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1968
Commune de résidence
Lyons-la-Forêt
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/04/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/06/1990
Siret
37835699200024
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de locaux meublés, marchand de biens
Adresse
70 AV DE BREMONTIER
27480 , LYONS-LA-FORET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/11/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/06/1990
Siret
37835699200016
Code APE
551D
Adresse
LES HUTTES
17650 , SAINT DENIS D'OLERON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
02/07/2009
Description
- Date de dissolution : 31/03/2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
02/07/2009
Description
: La dissolution de la société a paru le 25.3.2009 dans le journal d'annonces légales suivant democrate vernonnais Adresse de correspondance pour la liquidation 70 avenue de brémontiers 27480 LYONS LA FORET
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
20/12/2001
Description
Historique des observations depuis le 20/12/2001 : Transfert du siège social du Greffe du Tribunal de Commerce de MARENNES - RCS 1990B109 - à compter du 19.11.2001 sans maintien d'activité à l'ancien siège. Changement de forme juridique à compter du 19.11.2001 - Ancienne forme : SARL - JOURNAL PUBLICATEUR : LA DEPECHE D'EVREUX
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).