Entreprise : SCI LES DAUPHINS - SIREN 378 328 181
Identité
Dénomination
SCI LES DAUPHINS
SIREN (siège)
378 328 181
Date d'immatriculation au RNE
16/02/1993
Début d’activité
15/02/1993
Date de fin de la personne morale
15/02/2020
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
PROPRIETE, ACQUISITION, CONSTRUCTION ET RECONSTRUCTION ENTRETIEN ET EXPLOITATION PAR BAIL OU AUTREMENT DE TS IMMEUBLES,BIENS ET DROITS IMMOBILIERS
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
32 RUE CHAPELET 64200 BIARRITZ FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA LA NEGRESSE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHIMOT JEAN , FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
BIARRITZ CEDEX
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/02/1993
Siret
37832818100029
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
PROPRIETE, ACQUISITION, CONSTRUCTION ET RECONSTRUCTION ENTRETIEN ET EXPLOITATION PAR BAIL OU AUTREMENT DE TS IMMEUBLES,BIENS ET DROITS IMMOBILIERS
Autres Activités
PROPRIETE, ACQUISITION, CONSTRUCTION ET RECONSTRUCTION ENTRETIEN ET EXPLOITATION PAR BAIL OU AUTREMENT DE TS IMMEUBLES,BIENS ET DROITS IMMOBILIERS
Adresse
32 RUE CHAPELET
64200 , BIARRITZ - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA LA NEGRESSE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/02/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/06/1990
Siret
37832818100011
Code APE
702A
Adresse
28 RUE EDMOND DAUBRIC
33470 , GUJAN-MESTRAS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ESPACE DULOU
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
932
Date d'ajout
02/03/1993
Description
PAR A.G.E. EN DATE DU 19.02.93. IL A ETE DECIDE DE : - MODIFIER LA DENOMINATION SOCIALE DE LA SOCIETE QUI DEVIENT "LES DAUPHINS" AU LIEU DE "LE PERIGORD VERT - PORTER LE CAPITAL SOCIAL DE 1.000 FRS. A 2.000 FRS. - PRENDRE NOTE DE LA DEMISSION DE MR WAROQUIER BERNARD DE SES FONCTIONS DE CO-GERANT, MR CHIMOT RESTANT SEUL GERANT A COMPTER DU 19/02/93
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
STATUTS D'ORIGINE DEPOSE AU GREFFE DU TRIB. DE COM. DE BORDEAUX LE 11.6.90. JOURNAL "LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS DU 25.5.90" DEPOT DE L'A.G.E."TRANSFERT DE SIEGE" AU GREFFE DE BORDEAUX LE 4.12.92. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 304.90 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).