Entreprise : SCI LES PRIMEVERES - SIREN 378 326 508
Identité
(Entreprise radiée le 24/02/2023)
Dénomination
SCI LES PRIMEVERES
SIREN (siège)
378 326 508
Date d'immatriculation au RNE
15/06/1990
Fermeture de l'établissement - 37832650800025
- Date d'effet de la fermeture : 17/01/2022
Fermeture de l'établissement - 37832650800017
- Date d'effet de la fermeture : 29/12/1995
Date de fin de la personne morale
14/06/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
2744.08 EUR
Adresse du siège
23 AV FAIDHERBE 02100 SAINT-QUENTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PRUNIER DANIEL , JEAN , HENRI , ROBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1949
Commune de résidence
Cernay-lès-Reims
Nom, Prénom(s)
GARCON JEAN-FRANCOIS , JOSEPH
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Anzin-Saint-Aubin
Nom, Prénom(s)
GARCON PHILIPPE , JEAN-FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Tourcoing
Nom, Prénom(s)
PRUNIER FRANCINE , ANNIE , JEANNINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1955
Commune de résidence
Reims
Nom, Prénom(s)
DEBAVELAERE REMY , DIDIER , GAUTIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1986
Commune de résidence
Marquette-lez-Lille
Nom, Prénom(s)
SAPHORES BENEDICTE
Nom d'usage
GARCON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1955
Commune de résidence
Anzin-Saint-Aubin
Nom, Prénom(s)
CAMBIER FRANCINE , JEANNINE
Nom d'usage
DEBAVELAERE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Commune de résidence
Saint-Quentin
Nom, Prénom(s)
LEMAITRE DENISE , PAULETTE
Nom d'usage
PRUNIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1949
Commune de résidence
Cernay-lès-Reims
Nom, Prénom(s)
DAVID JOEL , GEORGES , ALBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
Berck
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/04/1990
Siret
37832650800017
Code APE
702C
Adresse
5 RUE DU GOUVERNEMENT
02100 , SAINT-QUENTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/01/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
11/06/1990
Siret
37832650800025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
activités mobilières... Toutes activités mobilières ou immobilières
Adresse
23 AV 23 avenue Faidherbe
02100 , Saint-Quentin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
24/02/2023
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 12-12-2022 AVEC DATE D'EFFET AU 12-12-2022 , JOURNAL PUBLICATEUR : Picardie la Gazette DU 21/02/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
14/03/2022
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 17-01-2022, JOURNAL PUBLICATEUR : Picardie La Gazette DU : 15-03-2022, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur 25 Rue du Mont Robette 62223 Anzin-Saint-Aubin.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
15/06/1990
Description
Historique : JOURNAL L'AISNE NOUVELLE DU 15 MAI 19 90 DEPOT DES STATUTS AU GREFFE DU 11 JUIN 1990 12/ 03/1996 INSC.MOD. DELIBERATION EN DATE DU 29 DECEM BRE 1995 * TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETABL ISSEMENT PRINCIPAL DE SAINT-QUENTIN (02100) 5, RUE DU GOUVERNEMENT (TRANSFERT D'ACTIVITE) A SAINT-QU ENTIN (02100) 23, AVENUE FAIDHERBE, A COMPTER DU 2 9 DECEMBRE 1995. JOURNAL PICARDIE LA GAZETTE DU 20 FEVRIER 1996 DEPOT AU GREFFE DU 09 MARS 1996
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).