Entreprise : SOC LALLEMANT GESTION ET FINANCE - SIREN 378 324 529
Identité
(Entreprise radiée le 14/03/2024)
Dénomination
SOC LALLEMANT GESTION ET FINANCE
Sigle
LGF
SIREN (siège)
378 324 529
Date d'immatriculation au RNE
19/06/1990
Fermeture de l'établissement - 37832452900015
- Date d'effet de la fermeture : 30/06/2023
Date de fin de la personne morale
18/06/2089
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
1122 AV DE PARIS 59400 CAMBRAI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LALLEMANT MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1947
Commune de résidence
Préseau
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/1990
Siret
37832452900015
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion financière et administrative.
Adresse
1122 AV DE PARIS
59400 , CAMBRAI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/03/2024
Description
Dissolution à compter du 30/06/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/06/2023, siège de la liquidation : 1122 Avenue de Paris 59400 Cambrai, parution de la publicité légale : Le Courrier - La Gazette paru le 14/02/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2297
Date d'ajout
14/03/2024
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/06/2023
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
2491
Date d'ajout
28/11/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/06/2008 : Partant : DEMEESTERE Raphaël, Commissaire aux comptes suppléant Partant : VALLEZ Jean-Luc, Commissaire aux comptes titulaire Partant : LALLEMANT Joël, Administrateur Partant : LALLEMANT Evelyne, Directeur général Changement de qualité : LALLEMANT Michel, Président du Conseil d'Administration devient Gérant(e) Transformation de la société à compter du 30/06/2008 Ancienne forme : Société anonyme (SA) Nouvelle forme : Société à responsabilité limitée (SARL)
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).