Entreprise : SOC LYMPIA - SIREN 378 316 459
Identité
Dénomination
SOC LYMPIA
SIREN (siège)
378 316 459
Date d'immatriculation au RNE
15/06/1990
Début d’activité
15/06/1990
Date de fin de la personne morale
14/06/2089
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
L'ACHAT LA VENTE LA LOCATION D'IMMEUBLES OU DE PARTIE D'IMMEUBLES SITUES EN FRANCE OU A L'ETRANGER L'ACTIVITE DE MARCHANDS DE BIENS ; L'ACHAT ET LA VENTE DE PARTS OU D'ACTIONS DE SOCIETES FRANCAISES OU ETRANGERES D'INVESTISSEMENTS MOBILIERS OU IMMOBILIERS LE CONSEIL EN MATIERE IMMOBILIERE ET LA PROMOTION DE PROJETS IMMOBILIERS A L'ETRANGER ET PLUS PARTICULIEREMENT EN SCANDINAVIE
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
65 CHE DU CROUTON 06160 ANTIBES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SOPHIA ANTIPOLIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FINETTO OTELLO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
MANDELIEU
Nom, Prénom(s)
LUNDGREN ELISABET
Nom d'usage
FINETTO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1953
Commune de résidence
MANDELIEU
Nom, Prénom(s)
SCHUWER RODERICK , REINIER
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
1078 RA AMSTERDAM (PAYS BAS)
Nom, Prénom(s)
VASSAULT THIERRY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
DIJON QUETIGNY
Dénomination
AUDIT ET CONSEIL ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
21805 DIJON QUETIGNY
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/06/1990
Siret
37831645900015
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'ACHAT LA VENTE LA LOCATION D'IMMEUBLES OU DE PARTIE D'IMMEUBLES SITUES EN FRANCE OU A L'ETRANGER L'ACTIVITE DE MARCHANDS DE BIENS ; L'ACHAT ET LA VENTE DE PARTS OU D'ACTIONS DE SOCIETES FRANCAISES OU ETRANGERES D'INVESTISSEMENTS MOBILIERS OU IMMOBILIERS LE CONSEIL EN MATIERE IMMOBILIERE ET LA PROMOTION DE PROJETS IMMOBILIERS A L'ETRANGER ET PLUS PARTICULIEREMENT EN SCANDINAVIE
Adresse
65 CHE DU CROUTON
06160 , ANTIBES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SOPHIA ANTIPOLIS
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
19087
Date d'ajout
20/12/2022
Description
Radiation d'office du RCS d'Antibes le 20/12/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12615
Date d'ajout
20/09/2022
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
356
Date d'ajout
24/01/1994
Description
A COMPTER DU 22/11/93 ANCIEN P.C.A. : REGNIER JEAN MARIE NOUVEAU P.C.A. : SCHUWER RODERICK
Numéro d'observation
2738
Date d'ajout
21/05/1992
Description
A COMPTER DU 25/03/92 ANCIEN PDG : SKULT JANE NOUVEAU PDG : REGNIER JEAN MARIE ANCIENS ADMINISTRATEURS : EDNER PHILIPPE - WASTLUND ERIC NOUVEAUX ADMINISTRATEURS : FINETTO OTELLO - FINETTO ELISABET
Numéro d'observation
4218
Date d'ajout
07/08/1991
Description
A COMPTER DU 30/06/91 CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL ADMINISTRATEUR ET PDG PARTANT : GISELE FILA NOUVEL ADMINISTRATEUR : SKULT JANE
Numéro d'observation
4219
Date d'ajout
07/08/1991
Description
A COMPTER DU 01/07/91 ANCIEN PDG : FILA GISELE NOUVEAU PDG : SKULT JANE
Numéro d'observation
4217
Date d'ajout
07/08/1991
Description
A COMPTER DU 30/09/90 ADMINISTRATEUR PARTANT : SPANGBERG KJELL COMMISSAIRE AUX CPTES TITULAIRE PARTANT : HARY MICHEL MME BLITMAN PAULE ANCIEN COMMISSAIRE AUX CPTES SUPPLEANT DEVIENT COMMISSAIRE AUX CPTES TITULAIRE NOUVEAU COMMISSAIRE AUX CPTES SUPPLEANTS : CORNUET MARC
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
AGE DU 30.06.91 CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).