Entreprise : SCEA LES GAVES REUNIS - SIREN 378 298 475
Identité
Dénomination
SCEA LES GAVES REUNIS
SIREN (siège)
378 298 475
Date d'immatriculation au RNE
22/06/1990
Date de fin de la personne morale
21/06/2020
Date de clôture
30/05
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Qualité
Actif agricole
Capital social
43008 EUR
Adresse du siège
49 CHE DE CHARLES 40300 OEYREGAVE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESCAMPS MARIE , VINCENTE , MICHELE
Nom d'usage
GARROS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1960
Commune de résidence
Lourdes
Nom, Prénom(s)
DESCAMPS MARIE-FRANCOISE , LOUISE , PAULE
Nom d'usage
CAGE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Commune de résidence
Cestas
Nom, Prénom(s)
DESCAMPS JEAN-MARC , PIERRE , MARIE
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Lévignacq
Nom, Prénom(s)
VERGEZ ALAIN , JEAN , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1954
Commune de résidence
Oeyregave
Nom, Prénom(s)
VERGEZ YVES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1952
Commune de résidence
Oeyregave
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/04/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/06/1990
Siret
37829847500013
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La prise à bail la propriété l'administration de tous immeubles à destination agricole
Adresse
49 CHE DE CHARLES
40300 , OEYREGAVE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5945
Date d'ajout
29/06/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 11/04/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
16/06/2022
Description
Dissolution à compter du 08/04/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 08/04/2022, liquidateur : DESCAMPS Jean-Marc Pierre Marie, siège de la liquidation : 144 Route du Moulin Vieux 40170 Lévignacq, parution de la publicité légale : Le Sillon paru le 03/06/2022
Numéro d'observation
5599
Date d'ajout
16/06/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 08/04/2022 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 336 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 51 222.87 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).