Entreprise : LC MAITRE - SIREN 378 279 160
Identité
(Entreprise radiée le 22/05/2023)
Dénomination
LC MAITRE
SIREN (siège)
378 279 160
Date d'immatriculation au RNE
18/06/1990
Date de fin de la personne morale
17/06/2040
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
386 AV DES JOURDIES 74800 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D'ACTIVITE ECONOMIQUE
BP 334
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PERRONY JEAN , PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
CHAMALIERES
Nom, Prénom(s)
WOLFF PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
CHAMALIERES
Nom, Prénom(s)
MYON CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1943
Commune de résidence
VERSAILLES
Nom, Prénom(s)
ROQUES BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
BRIERE NADINE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
BOULOGNE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/10/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1990
Siret
37827916000014
Code APE
631E
Adresse
312 RTE DE BENODET
29000 , QUIMPER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/07/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/10/1993
Siret
37827916000022
Code APE
285C
Adresse
4 AV DES BUCHILLONS
74100 , ANNEMASSE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/12/1993
Siret
37827916000030
Adresse
3 AV CHARLES PONCET
74300 , CLUSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/05/1997
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/07/1994
Siret
37827916000055
Code APE
702C
Adresse
386 AV DES JOURDIES
74800 , SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D'ACTIVITE ECONOMIQUE
BP 334
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/05/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/01/1996
Siret
37827916000063
Code APE
702C
Adresse
500 RUE DES SORBIERS
74300 , THYEZ - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DES POCHONS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/07/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/02/1994
Siret
37827916000048
Code APE
291J
Adresse
11 RUE LOUISON BOBET
93600 , AULNAY-SOUS-BOIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA CROIX ST MARC
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5742
Date d'ajout
22/05/2023
Description
Radiation d'office du RCS de Quimper le 22/05/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5130
Date d'ajout
03/11/1993
Description
Changement de dénomination ANCIENNE : TECHNOLOGIES SERVICES NOUVELLE : L.C. MAITRE NOMINATION D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : WOLFF PATRICK NOMINATION D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : PERRONY JEAN PHILIPPE (PV A.G.E. DU 04/10/93) - A COMPTER DU 04/10/93 MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL : ANCIENNE MENTION : TOUTES ACTIVITES DE PRESTATIONS DE SERVICES LIEES A LA GESTION D'ENTREPOTS NOUVELLE MENTION : TOUTE ACTIVITE LIEE A LA TRANSFORMATION DES METAUX AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 50 000 FRS A 250 000 FRS TRANSFORMATION DE LA S.A.R.L. EN S.A. ANCIEN GERANT : NICOLET DOMINIQUE NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION : PRESIDENT : BRIERE NADINE ADMINISTRATEURS : ROQUES BERNARD & MYON CLAUDE (PV A.G.E. DU 25/10/93 ET PV C.A. DU 25/10/93) - A COMPTER DU 25/10/93 * DATE DEPOT : 03/11/93 - PUBLICITE : LE PROGRES DE CORNOUAILLE DU 06/11/93 * CESSATION DE TOUTE ACTIVITE COMMERCIALE A COMPTER DU 30/09/93 ET DISPARITION DU FONDS
Numéro d'observation
5130
Date d'ajout
03/11/1993
Description
MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL : ANCIENNE DATE : 30/09 - NOUVELLE DATE : 31/12 (PV A.G.E. DU 13/09/93) - DATE DEPOT : 03/11/93 - A COMPTER DU 13/09/93
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/09/1993
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/09/1993 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
3525
Date d'ajout
19/08/1993
Description
Changement de gérant ANCIEN : MEVEL FABIEN NOUVEAU : NICOLET DOMINIQUE (PV A.G.E. DU 19/06/93) - DATE DEPOT : 22/07/93 PUBLICITE : LE PROGRES DE CORNOUAILLE DU 10/07/93 A COMPTER DU 19/06/93
Numéro d'observation
2038
Date d'ajout
14/05/1993
Description
Changement de gérant ANCIEN : DUBOT WILLIAM NOUVEAU : MEVEL FABIEN (PV A.G.O. DU 17/02/93) DATE DEPOT : 16/04/93 - PUBLICITE : LE PROGRES DE CORNOUAILLE DU 03/04/93 A COMPTER DU 17/02/93
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).