Entreprise : RLM LES NOES - SIREN 378 217 590
Identité
Dénomination
RLM LES NOES
SIREN (siège)
378 217 590
Date d'immatriculation au RNE
06/06/1990
Début d’activité
02/04/1990
Date de fin de la personne morale
05/06/2089
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
gestion immobilière la gestion, la location et l'entretien d'immeuble bâti ou non bâti ou de biens immobiliers
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
ZI DES NOES 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
REITZ EUGENE , GEORGES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1943
Commune de résidence
Saint-Nazaire
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/04/1990
Siret
37821759000025
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
gestion immobilière la gestion, la location et l'entretien d'immeuble bâti ou non bâti ou de biens immobiliers
Autres Activités
gestion immobilière la gestion, la location et l'entretien d'immeuble bâti ou non bâti ou de biens immobiliers
Adresse
ZI DES NOES
44550 , MONTOIR-DE-BRETAGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/04/1990
Siret
37821759000017
Code APE
702A
Adresse
LES ROCHETTES
44550 , MONTOIR-DE-BRETAGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
06/06/1990
Description
Historique : - MODIFICATION DU 7/8/1998 : En assem blée en date du 1/7/1998 décision de TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL de MONTOIR DE BRETAGNE L-dit Les Roch ettes à la Z.I. Les Noës même commune et NOMINATIO N DE Mr REITZ Eugène en qualité de gérant, en remp lacement de Mr SOURISSEAU Maurice démissionnaire.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).