Entreprise : HAMON AUTOMOBILES - SIREN 378 189 203
Identité
Dénomination
HAMON AUTOMOBILES
SIREN (siège)
378 189 203
Date d'immatriculation au RNE
24/07/2023
Début d’activité
01/01/1990
Date de fin de la personne morale
23/07/2089
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Vente et réparation de voitures de tourisme automobiles
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Capital social
552000 EUR
Adresse du siège
243 RUE DE CHATEAUGIRON 35000 RENNES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
243-245
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PICARD FRANCOIS , XAVIER
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
Rennes
Dénomination
EFFICIENCE CONSULTANTS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Rennes
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
01/01/1990
Siret
37818920300011
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Vente et réparation de voitures de tourisme automobiles
Adresse
1 RUE GAY-LUSSAC
22000 , SAINT-BRIEUC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
27/11/2000
Siret
37818920300029
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
VENTE, LOCATION, REPARATION DE VOITURES DE TOURISME AUTOMOBILES, PIECES DE RECHANGE ET ACCESSOIRE, CONCESSION AUTOMOBILES
Adresse
RTE DE PERROS GUIREC
22300 , LANNION - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LANNION
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
13/06/2023
Siret
37818920300037
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Activité principale
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Adresse
243 RUE DE CHATEAUGIRON
35000 , RENNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
243-245
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
20910
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Guingamp ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Brieuc. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Brieuc décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Guingamp ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Brieuc. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Brieuc décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
2265
Date d'ajout
29/06/2004
Description
MODIFICATION DE LA FORME JURIDIQUE : NOUVELLE FORME : SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE ANCIENNE FORME : SA A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE. NOMINATION DE LA SOCIETE SGVSA REPRESENTEE PAR MR GERARD HAMON EN QUIALITE DE PRESIDENT. Date d'effet : 22/05/2004
Numéro d'observation
20910
Date d'ajout
29/06/2004
Description
MODIFICATION DE LA FORME JURIDIQUE : NOUVELLE FORME : SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE ANCIENNE FORME : SA A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE. NOMINATION DE LA SOCIETE SGVSA REPRESENTEE PAR MR GERARD HAMON EN QUIALITE DE PRESIDENT. Date d'effet : 22/05/2004
Numéro d'observation
2495
Date d'ajout
16/07/2002
Description
NOMINATION DE MR MICHEL CLEMENT EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE EN REMPLACEMENT DE LA SOCIETE SEC FIDULOR. NOMINATION DE LA SOCIETE GAUTIER-MENARD EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE MR BENOIT LECLERC. Date d'effet : 15/06/2002
Numéro d'observation
20910
Date d'ajout
16/07/2002
Description
NOMINATION DE MR MICHEL CLEMENT EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE EN REMPLACEMENT DE LA SOCIETE SEC FIDULOR. NOMINATION DE LA SOCIETE GAUTIER-MENARD EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE MR BENOIT LECLERC. Date d'effet : 15/06/2002
Numéro d'observation
2452
Date d'ajout
30/07/2001
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PORTE DE 3 450 000 FRS A 3 620 882,64 FRS. CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS,SOIT 552 000 EUROS. Date d'effet : 29/06/2001
Numéro d'observation
20910
Date d'ajout
30/07/2001
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PORTE DE 3 450 000 FRS A 3 620 882,64 FRS. CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS,SOIT 552 000 EUROS. Date d'effet : 29/06/2001
Numéro d'observation
101
Date d'ajout
09/01/2001
Description
CREATION D'UN FONDS DE VENTE, LOCATION, REPARATION DE VOITURES DE TOURISME AUTOMOBILES, PIECES DE RECHANGE ET ACCESSOIRE, CONCESSION AUTOMOBILE SIS A LANNION 22300, ROUTE DE PERROS. Date d'effet : 27/11/2000
Numéro d'observation
20910
Date d'ajout
09/01/2001
Description
CREATION D'UN FONDS DE VENTE, LOCATION, REPARATION DE VOITURES DE TOURISME AUTOMOBILES, PIECES DE RECHANGE ET ACCESSOIRE, CONCESSION AUTOMOBILE SIS A LANNION 22300, ROUTE DE PERROS. Date d'effet : 27/11/2000
Numéro d'observation
2424
Date d'ajout
26/08/1997
Description
TRANSFORMATION DE LA SA EN SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE FIN DES MANDAT DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE : MR HAMON ROGER, LA SOCIETE SGVSA REPRESENTEE PAR MME GUERIN JEANNINE, MME HAMON PASCALE NOMINATION DE MR HAMON ROGER EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE NOMINATION DES MEMBRES DU DIRECTOIRE : MR HAMON GERARD, MME HAMON CORINNE NOMINATION DE MR HAMON GERARD EN QUALITE DE PRESIDENT DU DIRECTOIRE A COMPTER DU :21/06/97
Numéro d'observation
20910
Date d'ajout
26/08/1997
Description
TRANSFORMATION DE LA SA EN SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE FIN DES MANDAT DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE : MR HAMON ROGER, LA SOCIETE SGVSA REPRESENTEE PAR MME GUERIN JEANNINE, MME HAMON PASCALE NOMINATION DE MR HAMON ROGER EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE NOMINATION DES MEMBRES DU DIRECTOIRE : MR HAMON GERARD, MME HAMON CORINNE NOMINATION DE MR HAMON GERARD EN QUALITE DE PRESIDENT DU DIRECTOIRE A COMPTER DU :21/06/97
Numéro d'observation
2887
Date d'ajout
25/09/1996
Description
NOMINATION DE MR GERARD HAMON EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN REMPLACEMENT DE MR HAMON ROGER NOMINATION DE LA SOCIETE S G V S A EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR REPRESENTEE PAR MR HAMON ROGER EN REMPLACEMENT DE MR HAMON ROGER FIN DES FONCTIONS DE MR HAMON GERARD EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL A COMPTER DU :01/08/96
Numéro d'observation
20910
Date d'ajout
25/09/1996
Description
NOMINATION DE MR GERARD HAMON EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN REMPLACEMENT DE MR HAMON ROGER NOMINATION DE LA SOCIETE S G V S A EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR REPRESENTEE PAR MR HAMON ROGER EN REMPLACEMENT DE MR HAMON ROGER FIN DES FONCTIONS DE MR HAMON GERARD EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL A COMPTER DU :01/08/96
Numéro d'observation
479
Date d'ajout
22/02/1995
Description
NOMINATION DE MR HAMON GERARD EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL A COMPTER DU :01/01/95
Numéro d'observation
20910
Date d'ajout
22/02/1995
Description
NOMINATION DE MR HAMON GERARD EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL A COMPTER DU :01/01/95
Numéro d'observation
1714
Date d'ajout
14/06/1993
Description
NOMINATION DE MR LECLERC B. EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE MR TANGUY M. DEMISSIONNAIRE A COMPTER DU :29/04/93
Numéro d'observation
20910
Date d'ajout
14/06/1993
Description
NOMINATION DE MR LECLERC B. EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE MR TANGUY M. DEMISSIONNAIRE A COMPTER DU :29/04/93
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
INSCRIT AU REGISTRE DES INTERMEDIAIRES EN ASSURANCE (ORIAS)SOUS LE NUMERO D'IMMATRICULATION 07 027 580 JUSQU'AU 29 FEVIER 2008
Numéro d'observation
20910
Date d'ajout
NC
Description
INSCRIT AU REGISTRE DES INTERMEDIAIRES EN ASSURANCE (ORIAS)SOUS LE NUMERO D'IMMATRICULATION 07 027 580 JUSQU'AU 29 FEVIER 2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).