Entreprise : ECODIAL - SIREN 378 186 928
Identité
Dénomination
ECODIAL
SIREN (siège)
378 186 928
Date d'immatriculation au RNE
01/06/1990
Début d’activité
19/06/1990
Date de fin de la personne morale
31/05/2089
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Vente de tous produits d'alimentation et plus généralement de tous produits pouvant être vendus dans des magasins de type supermarché ou à succursales multiples
Code APE
4711D - Supermarchés
Capital social
38113 EUR
Adresse du siège
RTE D'ANGERS 49370 VAL D'ERDRE-AUXENCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE COMMERCIALE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRIERE FRANCOISE , CLAUDINE-THERESE
Nom d'usage
COLLET
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1965
Commune de résidence
Val d'Erdre-Auxence
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/06/1990
Siret
37818692800016
Enseigne
INTERMARCHE
Code APE
4711D - Supermarchés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Vente de tous produits d'alimentation et plus généralement de tous produits pouvant être vendus dans des magasins de type supermarché ou à succursales multiples
Adresse
RTE D'ANGERS
49370 , VAL D'ERDRE-AUXENCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE COMMERCIALE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
7477
Date d'ajout
30/06/2009
Description
Modification de l'enseigne à compter du 24/04/2009 : Ancienne(S) : ECOMARCHE Nouvelle(S) : Intermarché
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8705
Date d'ajout
01/10/2008
Description
Transformation de la société à compter du 12/07/2008 Ancienne forme : Société anonyme (SA) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 12/07/2008 : Partant : COLLET Auguste, Administrateur Partant : BRIERE Pierre, Administrateur Changement de qualité : COLLET Christophe, Président du conseil d'administration et Directeur général devient Président Changement de qualité : COLLET Françoise, Directeur général délégué devient Directeur général
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).