Entreprise : PROUD - SIREN 378 175 194
Identité
Dénomination
PROUD
SIREN (siège)
378 175 194
Date d'immatriculation au RNE
07/06/1990
Début d’activité
15/06/1990
Date de fin de la personne morale
06/06/2089
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
VOIR STATUTS
Code APE
1623Z - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Capital social
67704 EUR
Adresse du siège
LES MEUNIERS 07000 ST JULIEN EN ST ALBAN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
B P 1
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GAVARD DANIEL , JEAN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1966
Commune de résidence
Montagny-les-Lanches
Dénomination
SARL Christophe LEFEVRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Vaulx-en-Velin
Dénomination
GROUPE ACTICONSEIL - SARL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Vaulx-en-Velin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/06/1990
Siret
37817519400018
Code APE
1623Z - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
TOUTES OPERATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES SE RAPPORTANT : A LA FABRICATION, AU NEGOCE, A LA POSE DE MENUISERIE INDUSTRIELLE DU BATIMENT, AU NEGOCE DU BOIS, ET TOUTES OPERATIONS SE RAPPORTANT A L'ACTI- VITE DU BOIS, AU TOURNAGE SUR BOIS ET NEGOCE DE PRODUITS FINIS EN BOIS HOLDING : LA PARTICIPATION DIRECTE OU INDIRECTE DANS TOUTES ENTREPRISES DE QUELQUE NATURE QU'ELLES SOIENT ET QUELLE QU'EN SOIT L'ACTIVITE, PAR VOIE DE CREA- TION, CONCOURS A LA CREATION, ACQUISITION DE TITRES, NEGOCE DE TOUS DROITS SOCIAUX, FUSIONS, ASSOCIATIONS EN PARTICIPATION OU AUTREMENT, ET NOTAMMENT DANS L'ENTREPRISE PROUD. LA GESTION DE PORTEFEUILLES ET PRODUITS Y AFFERENTS. TOUTES PRESTATIONS DE SERVICES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT. COMMERCIALISATION DE TOUS PRODUITS. LA PROPRIETE, L'ADMINISTRATION, LA LOCATION, L'EXPLOITATION PAR BAIL LA GESTION DE BIENS IMMOBILIERS APPARTENANT A LA SOCIETE OU QUI SERONT ACQUIS OU CONSTRUITS PAR LA SOCIETE OU APPORTES A LA SOCIETE AU COURS DE LA VIE SOCIALES. PRETS, AVNANCES, GESTIONS DE PRISES DE PARTICIPATION, PLACEMENTS, REALISA- TIONS EVENTUELLES SOUS QUELQUES FORMES QUE CE SOIENT ET DE QUELQUES MANIE- RES QUE CE SOIENT DE TOUS BIENS ENTRANT DANS SON PATRIMOINE. LA PARTICIPATION, LA CREATION, L'ACQUISITION, LA LOCATION, LA PRISE A BAIL, L'INSTALLATION, L'EXPLOITATION DE TOUS ETABLISSEMENTS, FONDS DE COMMERCE, USINES, ATELIERS. LA PRISE, L'ACQUISITON, L'EXPLOITATION OU LA CESSION DE TOUS PROCEDES, BREVETS. ET, GENERALEMENT, TOUTES OPERATIONS FINANCIERES, MOBILIERS OU IMMOBILIERES POUVANT SE RATTACHER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A SON OBJET SOICAL ET A TOUS OBJETS SIMILARIES OU CONNEXES, OU SUSCEPTIBLES D'EN FACILITER L'AP- PLICATION OU LE DEVELOPPEMENT, LE TOUT, TANT POUR ELLE-MEME QUE POUR LE COMPTE DE TIERS OU EN PARTICIPATION SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT
Adresse
LES MEUNIERS
07000 , ST JULIEN EN ST ALBAN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
B P 1
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F16/006116
Date d'ajout
27/12/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aubenas en date du 27/12/2016 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : Selarl Etude BALINCOURT représentée par Maître Frédéric TORELLI 1 RUE RENÉ GRIMAUD 07200 AUBENAS. Cessation complète de l'activité commerciale. Maintien au Registre du Commerce et des Sociétés pour les besoins de la liquidation judiciaire.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F16/005256
Date d'ajout
09/11/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aubenas du 09/11/2016 ouvrant la procédure de redressement judiciaire avec période d' observation jusqu'au 09/05/2017 période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité. Mandataire judiciaire : Maître TORELLI Frédéric 1 BIS RUE RENÉ GRIMAUD 07200 AUBENAS. Date de cessation des paiements : 07/04/2016. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.
Numéro d'observation
F15/004442
Date d'ajout
21/10/2015
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 14/08/2015.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
FUSION AVEC LA SOCIETE PROUD (77 B 50) N'ENTRAINANT PAS D'AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC EFFET AU 1.10.1993. La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 381 122.54 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 31 mai 1990 -No A472 - L'ECHO & LE VALENTINOIS REUNIS du 19 mai 1990
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).