Entreprise : GIRAUD VRAC - SIREN 378 148 225
Identité
Dénomination
GIRAUD VRAC
SIREN (siège)
378 148 225
Date d'immatriculation au RNE
25/07/1990
Date de fin de la personne morale
24/07/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
38150 SONNAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GIRAUD YVES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
Sonnay
Nom, Prénom(s)
GIRAUD MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1951
Commune de résidence
Roussillon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/02/2004
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/05/1990
Siret
37814822500022
Code APE
602L
Adresse
38150 , SONNAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/10/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/05/1990
Siret
37814822500014
Code APE
602L
Adresse
16 RUE VICTOR GRIGNARD
42000 , SAINT-ETIENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F24/016520
Date d'ajout
24/09/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 24/09/2024 prononçant la clôture du redressement pour exécution du plan de cession
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F07/000690
Date d'ajout
14/02/2007
Description
Suivant ordonnance en date du 13 Février 2007, Monsieur le Juge-commissaire du redressement judiciaire de la société GIRAUD VRAC - SARL a mis fin à la mission du représentant des créanciers.
Numéro d'observation
F05/001761
Date d'ajout
18/05/2005
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 10 mai 2005 nommant Monsieur Bruno POLSINELLI juge-commissaire en remplacement de Monsieur Jean-Pierre CRINER.
Numéro d'observation
F04/004220
Date d'ajout
23/12/2004
Description
Cessation totale d'activité à compter du 24 février 2004, vente du fonds à la société TRANSPORT ROLAND CHAZOT.
Numéro d'observation
F04/000681
Date d'ajout
26/02/2004
Description
Jugement du tribunal de commerce de VIENNE en date du 24 Février 2004 arrêtant le plan de cession partielle au profit de la société Transports ROLAND CHAZOT - SARL dont le siège social est à SAINT-ETIENNE (42000) 16, rue Victor Grignard ZI Montreynaud immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 788 113 330 RCS SAINT-ETIENNE et nommant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, Me E. BAULAND demeurant 40, rue de Bonnel 69484 LYON cédex 03.
Numéro d'observation
F03/003871
Date d'ajout
05/12/2003
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 02 Décembre 2003 d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire . (Régime général) Cette procédure a été déclarée commune avec celle ouverte le 18 Novembre 2003 à l'encontre de la société TRANSPORTS GIRAUD - S.A.S. et à celles ouvertes le 02 Décembre 2003 à l'encontre des sociétés GIRAUD MICHEL- S.A.S., GIRAUD TRANSIT - SARL, GIRAUD HOLDING - SARL et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA FAVORITE. Le Tribunal a prononcé la confusion des patrimoines de ces sociétés. Administrateur judiciaire : Me BAULAND 40, rue de Bonnel 69484 LYON cédex 03 Mission de l'administrateur judiciaire : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion Représentant des créanciers : Me BILLIOUD 1, rue du Musée 38200 VIENNE Juge commissaire : Monsieur CRINER Juge commissaire suppléant : Monsieur BEAL Date de cessation des paiements : 01 Juillet 2003
Numéro d'observation
F03/003815
Date d'ajout
01/12/2003
Description
Déclaration des cessation des paiements faite au Greffe du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 1er Décembre 2003 conformément à l'article L.621-1 du livre VI du Code de Commerce, en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Cette société déjà constituée transfère son siège social et son établissement principal de SAINT-ETIENNE (Loire) 16, rue Victor Grignard au lieu de l'établissement secondaire à SONNAY (Isère), qui devient siège social et établissement principal à compter du 12 Octobre 1995
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).