Entreprise : N&S - SIREN 378 126 106
Identité
Dénomination
N&S
SIREN (siège)
378 126 106
Date d'immatriculation au RNE
23/07/1990
Début d’activité
06/07/1990
Date de fin de la personne morale
22/07/2020
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
GEIE, Groupement européen d'intérêt économique
Activité principale
ASSISTANCE A TOUTES ENTREPRISES, PARTICULIERS ET INSTITUTIONS SOUS FORME DE CONSEIL, FORMATION, INFORMATION OU AUTREMENT.
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse du siège
9 RUE DES PYRAMIDES 75001 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CALSAC ROLAND
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1949
Commune de résidence
Reims
Nom, Prénom(s)
CRONE RICHARD
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1951
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DE LA ESPERANZA RODRIGUEZ ANTONIO
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Nom, Prénom(s)
DEBAECKER GUY
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1932
Commune de résidence
DOUAI
Nom, Prénom(s)
DOERNER CHRISTINE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Nom, Prénom(s)
FERRET JEAN-PIERRE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1951
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
GAGLIONE ANGELO
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1947
Nom, Prénom(s)
O'DONNEL CAROLINE
Nom d'usage
JANZEN
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Nom, Prénom(s)
ROUSSEL FREDERIC
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
La Madeleine
Nom, Prénom(s)
TAUDIN LOUIS
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1949
Commune de résidence
Montech
Nom, Prénom(s)
TYTGAT YVES
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1949
Dénomination
GILLES CROCHET, ROLAND CALSAC ET FRANCOIS BOUTROY NOTAIRES ASSOCIES
Qualité
Membre
Commune de résidence
CHALONS EN CHAMPAGNE
Dénomination
GEORGES BOUSSANT - ROUX ET MICHEL MARTINET NOTAIRES ASSOCIEES
Qualité
Membre
Commune de résidence
Crolles
Dénomination
PHILIPPE MONMARCHE, JACQUES MONMARCHE ET JACQUES VAUTIER NOTAIRES ASSOCIES
Qualité
Membre
Dénomination
LAWRENCE GRAHAM, SOLICITORS (SOCIETE DE DROIT BRITANNIQUE)
Qualité
Membre
Dénomination
DOMINIQUE AIRAULT, DANIEL DOUSSET, FRANCOIS LEJEUNE NOTAIRES ASSOCIES
Qualité
Membre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
JACQUES PAGE, GERARD HERVET, MICHEL SARRAILH ET PIERRE CHENARD NOTAIRES ASSOCIES
Qualité
Membre
Commune de résidence
Saintes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/07/1990
Siret
37812610600012
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
ASSISTANCE A TOUTES ENTREPRISES, PARTICULIERS ET INSTITUTIONS SOUS FORME DE CONSEIL, FORMATION, INFORMATION OU AUTREMENT.
Autres Activités
ASSISTANCE A TOUTES ENTREPRISES, PARTICULIERS ET INSTITUTIONS SOUS FORME DE CONSEIL, FORMATION, INFORMATION OU AUTREMENT.
Adresse
9 RUE DES PYRAMIDES
75001 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
23180
Date d'ajout
11/04/1991
Description
MEMBRE DU GIE EXONERE DES DETTES NEES ANTERIEUREMENT A SON ADMISSION : DE LA ESPERANZA RODRIGUEZ ANTONIO
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
53828
Date d'ajout
23/07/1990
Description
EXONERATION DES DETTES : NEANT PARTICIPATION : EGALITAIRE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).