Entreprise : SCI DE L HOTEL DU CHAMP DE FOIRE - SIREN 378 117 600
Identité
Dénomination
SCI DE L HOTEL DU CHAMP DE FOIRE
SIREN (siège)
378 117 600
Date d'immatriculation au RNE
13/01/2000
Début d’activité
25/04/1990
Date de fin de la personne morale
12/01/2089
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
propriété, gestion, administration de biens et droits immobiliers à Paray le Monial, Place du Champ de Foire et opérations mobilières et immobilières s'y rattachant
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
PL DE L ANCIEN CHAMP DE FOIRE 71600 PARAY LE MONIAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COULPIER YVAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1972
Commune de résidence
Paray-le-Monial
Nom, Prénom(s)
COULPIER LAURENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1977
Commune de résidence
Lugny-lès-Charolles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/04/1990
Siret
37811760000015
Nom commercial
HOTEL DU CHAMP DE FOIRE
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
propriété, gestion, administration de biens et droits immobiliers à Paray le Monial, Place du Champ de Foire et opérations mobilières et immobilières s'y rattachant
Autres Activités
propriété, gestion, administration de biens et droits immobiliers à Paray le Monial, Place du Champ de Foire et opérations mobilières et immobilières s'y rattachant
Adresse
PL DE L ANCIEN CHAMP DE FOIRE
71600 , PARAY LE MONIAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F13/002887
Date d'ajout
26/09/2013
Description
Modification relative aux dirigeants : CANGI Maria nom d'usage : CANGI Maria n'est plus gérante COULPIER Yvan nom d'usage : COULPIER Yvan devient gérant COULPIER Laurent nom d'usage : COULPIER Laurent devient gérant None
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F13/002887
Date d'ajout
26/09/2013
Description
Modification relative aux associé de société civile : CANGI Maria nom d'usage : CANGI Maria n'est plus Associée BALDASSARE Antoinette nom d'usage BALDASSARE Antoinette n'est plus Associée COULPIER Yvan nom d'usage : COULPIER Yvan devient Associé COULPIER Laurent nom d'usage : COULPIER Laurent devient Associé
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAROLLES A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACON PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001 : ANCIEN MONTANT : 5 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 762.25 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 28 mai 1990 -No A245 - DOCUMENTS AP du 04 mai 1990
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).