Entreprise : RIVESLANGE FUFFO - SIREN 378 112 189
Identité
Dénomination
RIVESLANGE FUFFO
SIREN (siège)
378 112 189
Date d'immatriculation au RNE
29/05/1990
Début d’activité
30/03/1990
Dissolution
Fermeture de l'établissement - 37811218900014
- Date d'effet de la fermeture : 30/11/2003
Date de fin de la personne morale
28/05/2050
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
HOTEL RESTAURANT
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
AV DU MARECHAL FOCH 09500 MIREPOIX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RIVESLANGE GILLES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
Mirepoix
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/03/1990
Siret
37811218900022
Enseigne
HOTEL RESTAURANT LES MINOTIERS
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
HOTEL RESTAURANT
Adresse
AV DU MARECHAL FOCH
09500 , MIREPOIX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/03/1990
Siret
37811218900014
Code APE
553A
Adresse
LE CAZALET
09500 , CAMON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/05/1990
Description
Historique des observations RCS : ACHAT DU FONDS A MR POLSINELLI BRUNO RC FOIX A 342 692 985 RADIE LE 29.12.89 AU PRIX STIPULE DE 159 300 F A COMPTER DU 30.03.90 OPPOSITIONS ETUDE DE ME COMAS NOTAIRE A MIREPOIX ANNONCE LEGALE LA GAZETTE ARIEGEOISE DU 11.05.90 Mention du 24/09/2001 : DEMISSION D'UN COGERANT A compter du : 05/06/2001 Démission de MR FUFFO ALAIN MR RIVESLANGE GILLES reste seul gérant. Annonce légale : GAZETTE ARIEGEOISE DU 21/09/2001 Mention du 23/01/2004 : CESSATION D'ACTIVITE SANS DISSOLUTION A compter du : 30/11/2003 Mise en sommeil de la société Mention du 16/08/2004 : REPRISE DE L'ACTIVITE APRES MISE EN SOMMEIL A compter du : 01/07/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).