Entreprise : GAEC ORTIZ - SIREN 378 096 556
Identité
Dénomination
GAEC ORTIZ
SIREN (siège)
378 096 556
Date d'immatriculation au RNE
30/05/1990
Début d’activité
01/06/1990
Date de fin de la personne morale
29/05/2030
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Exploitation des biens agricoles apportés par les associés,achetés ou pris à bail ou mis à la disposition de ses membres et toutes activités se rattachant a cet objet et conformes aux textes régissant les gaec
Code APE
0147Z - Élevage de volailles
Qualité
Actif agricole
Capital social
151088 EUR
Adresse du siège
LD RAPINE 63190 SAINT JEAN D'HEURS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MME ORTIZ ANTOINETTE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ORTIZ MARIE-ANTOINETTE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Commune de résidence
LEZOUX
Nom, Prénom(s)
ORTIZ JOELLE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
LEZOUX
Nom, Prénom(s)
ORTIZ MICHEL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1998
Commune de résidence
Saint-Jean-d'Heurs
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1990
Siret
37809655600014
Code APE
0147Z - Élevage de volailles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation des biens agricoles apportés par les associés,achetés ou pris à bail ou mis à la disposition de ses membres et toutes activités se rattachant a cet objet et conformes aux textes régissant les gaec
Autres Activités
Élevage d ovins et de caprins,Élevage de volailles,Élevage de porcins
Adresse
LD RAPINE
63190 , SAINT JEAN D'HEURS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MME ORTIZ ANTOINETTE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Thiers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Clermont-Ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 994 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 151 534.32 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).