Entreprise : EARL DEMOULE - SIREN 378 081 681
Identité
Dénomination
EARL DEMOULE
Sigle
EARL
SIREN (siège)
378 081 681
Date d'immatriculation au RNE
22/05/1990
Début d’activité
20/04/1990
Date de fin de la personne morale
21/05/2060
Date de clôture
30/06
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
Travail en commun
Code APE
0124Z - Culture de fruits à pépins et à noyau
Qualité
Actif agricole
Capital social
49637.4 EUR
Adresse du siège
LD LES BOUQUETS 18110 SAINT-PALAIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Palais
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEZET ANNE-MARIE-FRANCOISE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
Saint-Palais
Nom, Prénom(s)
DEMOULE THIERRY
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1966
Commune de résidence
SAINT MARTIN D'AUXIGNY
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/04/1990
Siret
37808168100017
Code APE
0124Z - Culture de fruits à pépins et à noyau
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Travail en commun
Autres Activités
Culture de fruits à pépins et à noyau,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LD LES BOUQUETS
18110 , SAINT-PALAIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Palais
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2480
Date d'ajout
25/06/2009
Description
Transformation de la société à compter du 16/06/2009 Ancienne forme : Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Nouvelle forme : Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Changement de dénomination à compter du 16/06/2009 Ancienne : GAEC RECONNU DE DEMOULE Nouvelle : EARL DEMOULE Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 16/06/2009 : Nouveau : BEZET Anne-Marie-Françoise, Gérant(e) Prorogation de la durée de société à compter du 16/06/2009 : ancienne : 20 ans nouvelle : 70 ans
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
225
Date d'ajout
18/01/2006
Description
Modification de la composition du conseil d'administration ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE DU 15.12.05 A COMPTER DU 15.12.05 DEMISSION DE MR DEMOULE BERNARD EN QUALITE DE GERANT Date d'effet : 15/12/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 325 600.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 49 637.40 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).