Entreprise : PEPINIERE AGROVERT - SIREN 378 074 264
Identité
Dénomination
PEPINIERE AGROVERT
SIREN (siège)
378 074 264
Date d'immatriculation au RNE
07/06/1990
Début d’activité
07/06/1990
Dissolution
Fermeture de l'établissement - 37807426400011
- Date d'effet de la fermeture : 27/03/2004
Date de fin de la personne morale
06/06/2055
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
Production commercialisation des plants pépinière créat. Entretien espaces verts tous travaux Lies
Code APE
0113Z - Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Qualité
Actif agricole
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
45 RTE DE L’ENTRE DEUX 97410 SAINT-PIERRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHEUNG AH SEUNG JEAN , LUC
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Saint-Pierre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/06/1990
Siret
37807426400029
Nom commercial
PEPINIERE AGROVERT
Code APE
0113Z - Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Production commercialisation des plants pépinière créat. Entretien espaces verts tous travaux Lies
Autres Activités
Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Adresse
45 RTE DE L’ENTRE DEUX
97410 , SAINT-PIERRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CD26
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/03/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/05/1990
Siret
37807426400011
Code APE
011C
Adresse
42 B CD 3 MONTVERT LES HAUTS
97410 , SAINT-PIERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
28
Date d'ajout
16/08/2024
Description
PROROGATION DE L'IMMATRICULATION POUR LES BESOINS DE LA LIQUIDATION POUR UNE DUREE DE 1 an SUITE A LA DISSOLUTION ENREGISTREE LE 30-03-2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
24
Date d'ajout
30/03/2023
Description
PROROGATION DE L'IMMATRICULATION POUR LES BESOINS DE LA LIQUIDATION POUR UNE DUREE DE 1 an SUITE A LA DISSOLUTION ENREGISTREE LE 30-03-2018
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
04/03/2022
Description
PROROGATION DE L'IMMATRICULATION POUR LES BESOINS DE LA LIQUIDATION POUR UNE DUREE DE 1 an SUITE A LA DISSOLUTION ENREGISTREE LE 30-03-2018
Numéro d'observation
834
Date d'ajout
30/03/2018
Description
par jugement définitif en date du 24 novembre 2017 le tribunal de grande instance de st pierre a : - prononcé la dissolution anticipée de l'EARL PEPINIERES AGROVERT - nommé la SELARL HIROU prise en la personne de Maître HIROU Laurent sise 8 rue labourdonnais 97400 ST DENIS en qualité de liquidateur
Numéro d'observation
1860
Date d'ajout
05/06/2014
Description
Modification de l'adresse du siège er de l'établissement principal sans transfert suite à nouvel adressage de la mairie à compter du 09/04/2014 : ancienne : 60 CD 26 PIERREFONDS 97410 SAINT PIERRE nouvelle : 45 ROUTE DE L'ENTRE DEUX CD 26 97410 SAINT PIERRE modification domicile personnel du gérant à compter du 09/04/2014 : ancienne : rue labourdonnais 97400 saint denis nouvelle : 45 route de l'entre deux - CD 26 97410 Saint-Pierre
Numéro d'observation
2172
Date d'ajout
20/06/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 08/04/2013 : Partant : PRUGNIERES Louis, Daniel, Gérant, Associé
Numéro d'observation
2154
Date d'ajout
18/06/2004
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal Ancienne mention : CD 3 - Mont Vert les Hauts - Saint Pierre - 97410 SAINT PIERRE Nouvelle mention : 60 CD 26 - PIERREFONDS - 97410 SAINT PIERRE PROROGATION DE LA SOCIETE Ancienne mention : 15 ans du 07.06.1990 au 06.06.2005 Nouvelle mention : de proroger jusqu'au 06.06.2055 NOMINATION D'UN CO-GERANT Ancienne mention : gérant : CHEUNG AH SEUNG Jean Luc Nouvelle mention : Gérant : M. CHEUNG AH SEUNG Jean Luc Co-gérant associé : M. PRUGNIERES Louis Daniel Date d'effet : 28/04/2004
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 50 000.00 FRF nouveau montant : 7 622.45 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).