Entreprise : YRIS SA - SIREN 378 066 096
Identité
(Entreprise radiée le 12/02/2020)
Dénomination
YRIS SA
SIREN (siège)
378 066 096
Date d'immatriculation au RNE
13/09/1994
Fermeture de l'établissement - 37806609600017
- Date d'effet de la fermeture : 25/11/2019
Date de fin de la personne morale
12/09/2089
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2006
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
381122.54 EUR
Adresse du siège
RUE DU PLOUVIER 59175 TEMPLEMARS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RENARD YVES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1943
Nom, Prénom(s)
RENARD GONZAGUE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1974
Commune de résidence
Emmerin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/11/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/06/1994
Siret
37806609600017
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition et administration de tous titres, droits sociaux et valeurs mobilières.
Adresse
RUE rue du Plouvier
59175 , Templemars - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
12/02/2020
Description
Décision de l'associé unique en date du 25-11-2019 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique YRIS BELGIUM, rue du Plouvier 59175 Templemars, RCS LILLE METROPOLE 878 393 205, avec effet juridique et fiscal rétroactif au 1/01/2019, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans La Voix du Nord du 29-11-2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
12/02/2020
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
11/05/2007
Description
Changement de forme juridique à dater du 01/3/2007 Ancienne forme : SOCIETE CIVILE (inscrite sous le N°1994 D 454).
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
13/09/1994
Description
Historique : TRANSFORMATION DE SOCIETE DE SA (90 B 689) EN SOCIETE CIVILE A DATER DU 28/06/1994 PUBL ICATION LEGALE : LA GAZETTE DE LA REGION DU NORD D U 21/07/1994
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).