Entreprise : PORAL, VIALATTE & JUNIQUE, NOTAIRES ASSOCIES - SIREN 378 060 222
Identité
Dénomination
PORAL, VIALATTE & JUNIQUE, NOTAIRES ASSOCIES
SIREN (siège)
378 060 222
Date d'immatriculation au RNE
28/05/1990
Début d’activité
20/12/1990
Date de fin de la personne morale
27/05/2040
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
l'exercice en commun par ses membres de la profession de notaire dans l'office D'Amberieu en Bugey
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Capital social
686020.58 EUR
Adresse du siège
39 AV DU GENERAL DE GAULLE 01500 AMBERIEU-EN-BUGEY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JUNIQUE CAROLE
Nom d'usage
ANDRES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1980
Commune de résidence
Genay
Nom, Prénom(s)
PORAL EMMANUELLE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1977
Commune de résidence
Lagnieu
Nom, Prénom(s)
VIALATTE GREGORY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1975
Commune de résidence
Décines-Charpieu
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/12/1990
Siret
37806022200023
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
l'exercice en commun par ses membres de la profession de notaire dans l'office D'Amberieu en Bugey
Adresse
39 AV DU GENERAL DE GAULLE
01500 , AMBERIEU-EN-BUGEY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/05/1990
Siret
37806022200015
Code APE
741A
Adresse
35 RUE DE LA REPUBLIQUE
01500 , AMBERIEU-EN-BUGEY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Belley ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Bourg-en-Bresse décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1166
Date d'ajout
18/10/2006
Description
Modification autre Suivant l'assemblée générale du 29/09/2006 et suite au retrait de Mme Corinne MOINE-CONDETTE, Mme Emmanuelle PORAL est nommé gérante associée. De ce fait, la raison sociale de la Société est modifiée comme suit : Ancienne mention : "Chrisitane DARONNAT, Corinne MOINE-CONDETTE, notaires associés", Nouvelle mention : "Christiane DARONNAT, Emmanuelle PORAL, notaires associés". A compter rétroactivement du 6 juin 2006. LE COURRIER ECONOMIE DU 19/10/2006. Date d'effet : 29/09/2006
Numéro d'observation
276
Date d'ajout
02/02/2005
Description
* dépôt 176/05 - voix de l'ain du 21.1.2005
Numéro d'observation
276
Date d'ajout
02/02/2005
Description
Modification autre * départ de Mr Stéphane ROCHEGUDE en qualité de co-gérant - de ce fait, il y a changement de la dénomination de la société - ancienne : Christiane DARDONNAT COrine MOINE CONDETTE et Stéphane ROCHEGUDE notaires associés - nouvelle : Christiane DARDONNAT Corine MOINE CONDETTE notaires associés Date d'effet : 03/12/2004
Numéro d'observation
25
Date d'ajout
13/01/2003
Description
CHANGEMENT D'ASSOCIES GERANT : ANCIEN MR BEAUME PHILIPPE NOUVEAU MME MOINE CORINNE ET MR ROCHEGUDE STEPHANE A COMPTER DU 12.12.2002 CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE QUI DEVIENT CHRISTIANE DARONNAT, CORINNE MOINE-CONDETTE ET STEPHANE ROCHEGUDE, NOTAIRES ASSOCIES A COMPTER DU 12.12.2002
Numéro d'observation
25
Date d'ajout
13/01/2003
Description
DEPOT AU GREFFE Nø17 COURRIER ECONOMIE DU 09.01.2003
Numéro d'observation
375
Date d'ajout
15/04/1998
Description
TRANSFERT DU 35 RUE DE LA REPUBLIQUE 01 AMBERIEU à 39 AVENUE CHARLES DE GAULLE 01 AMBERIEU EN BUGEY A COMPTER DU 01.08.97
Numéro d'observation
375
Date d'ajout
15/04/1998
Description
AGO DU 10.10.97 DEPOT AU GREFFE LE 15.04.98 Nø174 AIN AGRICOLE DU 10.04.98
Numéro d'observation
811
Date d'ajout
14/10/1993
Description
MISE EN ACTIVITE DE LA SOCIETE A COMPTER DU 20 DECEMBRE 1990
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
PRECEDENT SIEGE : 35 RUE DE LA REPUBLIQUE 01500 AMBERIEU EN BUGEY JUSQU'AU 31.07.97 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 4 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 686 020.58 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).